ESQUIUS SANCHEZ LAURA HORTENSIA
Informe ejecutivo de ESQUIUS SANCHEZ LAURA HORTENSIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESQUIUS SANCHEZ LAURA HORTENSIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOQUER IMMOBLES SL | Administrador Solidario | 15/03/2021 | |
JOQUER IMMOBLES SL | Apoderado Solidario | 02/01/2015 | |
L'ULL CONTENT SL | Socio Unico | 18/04/2012 |
VINCULACIONES DE ESQUIUS SANCHEZ LAURA HORTENSIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESQUIUS SANCHEZ LAURA HORTENSIA
Empresa: JOQUER IMMOBLES SL
Administrador Solidario
- Esquius Sanchez Laura Hortensia
- Sanchez Garcia Maria Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33630 , F 222, S 8, H B 92625, I/A 10 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-08
Empresa: JOQUER IMMOBLES SL
Apoderado Solidario
- Esquius Sanchez Laura Hortensia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33630 , F 221, S 8, H B 92625, I/A 8 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-6-08
Empresa: L'ULL CONTENT SL
Socio Único
- Esquius Sanchez Laura Hortensia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1853 , F 54, S 8, H T 26206, I/A 5 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-43
Información de ESQUIUS SANCHEZ LAURA HORTENSIA
Mostramos los datos de ESQUIUS SANCHEZ LAURA HORTENSIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESQUIUS SANCHEZ LAURA HORTENSIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos