ESQUITINO CORTINA MARIA PAZ
Informe ejecutivo de ESQUITINO CORTINA MARIA PAZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESQUITINO CORTINA MARIA PAZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEROS 59 SL | Administrador Solidario | 04/04/2018 | |
WERNDL ESPAÑA SA | Secretario | 19/08/2013 | |
WERNDL ESPAÑA SA | Consejero | 19/08/2013 |
VINCULACIONES DE ESQUITINO CORTINA MARIA PAZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESQUITINO CORTINA MARIA PAZ
Empresa: HEROS 59 SL
Administrador Solidario
- Esquitino Cortina Maria Paz
- Esquitino Cortina Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10768 , F 30, S 8, H M 170234, I/A 4 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-28
Empresa: HEROS 59 SL
Administrador Solidario
- Esquitino Cortina Maria De Las Mercedes
- Esquitino Cortina Maria Paz
- Esquitino Cortina Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10768 , F 30, S 8, H M 170234, I/A 4 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-28
Empresa: ESQUITINO MARTINEZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Esquitino Cortina Maria Paz
- Esquitino Cortina Mercedes
- Esquitino Cortina Rosa
Consejero
- Esquitino Cortina Maria Paz
- Esquitino Cortina Mercedes
- Esquitino Cortina Rosa
Presidente
Secretario
- Esquitino Cortina Maria Paz
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8321 , F 187, S 8, H M 68998, I/A B (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-28
Empresa: WERNDL ESPAÑA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Esquitino Cortina Maria Paz
- Esquitino Cortina Mercedes
- Esquitino Cortina Rosa
Presidente
Secretario
- Esquitino Cortina Maria Paz
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16425 , F 125, S 8, H M 14543, I/A 14 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-28
Empresa: ESQUITINO MARTINEZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Esquitino Cortina Maria Paz
- Esquitino Cortina Mercedes
- Esquitino Cortina Rosa
Consejero
- Esquitino Cortina Maria Paz
- Esquitino Cortina Mercedes
- Esquitino Cortina Rosa
Presidente
Secretario
- Esquitino Cortina Maria Paz
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8321 , F 186, S 8, H M 68998, I/A 56 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-28
Información de ESQUITINO CORTINA MARIA PAZ
Mostramos los datos de ESQUITINO CORTINA MARIA PAZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESQUITINO CORTINA MARIA PAZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos