ESQUIROL OLLE RAQUEL
Informe ejecutivo de ESQUIROL OLLE RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESQUIROL OLLE RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEDRO GUARDIA SL | Administrador Unico | 09/07/2020 |
VINCULACIONES DE ESQUIROL OLLE RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESQUIROL OLLE RAQUEL
Empresa: PEDRO GUARDIA SL
Administrador Unico
- Esquirol Olle Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30944 , F 7, S 8, H B 59546, I/A 14 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-08
Empresa: AL BATRA TREBALLS D'ARQUITECTURA SLP
Consejero Delegado Mancomunado
- Alvira Borras Josep
- Esquirol Olle Raquel
Consejero
- Alvira Borras Josep
- Esquirol Olle Raquel
- Gimenez Fenoy Dionisio
- Palles Garcia Muñoz Jordi
Presidente
Secretario
- Esquirol Olle Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41008 , F 22, S 8, H B 194897, I/A 8 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-08
Empresa: AL BATRA 2000 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alvira Borras Josep
- Esquirol Olle Raquel
Consejero
- Alvira Borras Josep
- Esquirol Olle Raquel
- Gimenez Fenoy Dionisio
- Palles Garcia Muñoz Jordi
Presidente
Secretario
- Esquirol Olle Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31587 , F 134, S 8, H B 194897, I/A 6 (04/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-08
Información de ESQUIROL OLLE RAQUEL
Mostramos los datos de ESQUIROL OLLE RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESQUIROL OLLE RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos