ESPUNY BLANCH GERARDO
Informe ejecutivo de ESPUNY BLANCH GERARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESPUNY BLANCH GERARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ITANSER GLOBAL SL | Administrador Unico | 15/02/2023 | |
JIXER TRADE SL | Administrador Unico | 14/02/2023 | |
BRATEXA IBERICA SL | Administrador Unico | 09/02/2023 | |
FALMIN GLOBAL SL | Administrador Unico | 08/02/2023 | |
GRATOSA SISTEMAS SL | Administrador Unico | 08/02/2023 | |
BALINAX APLICACIONES SL | Administrador Unico | 07/02/2023 | |
JATEL QUALITY SL | Administrador Unico | 06/02/2023 | |
INTRAM DESARROLLOS SL | Administrador Unico | 03/02/2023 | |
ENTURA TRADE SL | Administrador Unico | 12/01/2023 | |
AFINDER PREMIUM SL | Administrador Unico | 14/11/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ESPUNY BLANCH GERARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPUNY BLANCH GERARDO
Empresa: ITANSER GLOBAL SL
Administrador Unico
- Espuny Blanch Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48533 , F 2, S 8, H B 587250, I/A 2 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-08
Empresa: JIXER TRADE SL
Administrador Unico
- Espuny Blanch Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48533 , F 6, S 8, H B 587251, I/A 2 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-08
Empresa: BRATEXA IBERICA SL
Administrador Unico
- Espuny Blanch Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48532 , F 204, S 8, H B 587245, I/A 2 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-08
Empresa: GRATOSA SISTEMAS SL
Administrador Unico
- Espuny Blanch Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48498 , F 131, S 8, H B 586027, I/A 2 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-08
Empresa: FALMIN GLOBAL SL
Administrador Unico
- Espuny Blanch Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48498 , F 127, S 8, H B 586026, I/A 2 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-08
Empresa: JATEL QUALITY SL
Administrador Unico
- Espuny Blanch Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48498 , F 139, S 8, H B 586029, I/A 2 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-08
Empresa: BALINAX APLICACIONES SL
Administrador Unico
- Espuny Blanch Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48498 , F 111, S 8, H B 586022, I/A 2 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-08
Empresa: INTRAM DESARROLLOS SL
Administrador Unico
- Espuny Blanch Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48498 , F 135, S 8, H B 586028, I/A 2 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-08
Empresa: ENTURA TRADE SL
Administrador Unico
- Espuny Blanch Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48498 , F 123, S 8, H B 586025, I/A 2 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-08
Empresa: AFINDER PREMIUM SL
Administrador Unico
- Espuny Blanch Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48498 , F 107, S 8, H B 586021, I/A 2 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-08
VER MAS ACTOS
Información de ESPUNY BLANCH GERARDO
Mostramos los datos de ESPUNY BLANCH GERARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPUNY BLANCH GERARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos