ESPOT PIÑOL MARIA ROSA
Informe ejecutivo de ESPOT PIÑOL MARIA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESPOT PIÑOL MARIA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEGOCIS FLAMICELL SA | Apoderado Mancomunado | 22/01/2021 | |
NEGOCIS FLAMICELL SA | Consejero | 22/01/2021 | |
NEGOCIS FLAMICELL SA | Consejero | 10/04/2017 |
VINCULACIONES DE ESPOT PIÑOL MARIA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPOT PIÑOL MARIA ROSA
Empresa: VALLNEB SA
Consejero Delegado
Consejero
- Espot Piñol Javier
- Espot Piñol Jose
- Espot Piñol Maria Rosa
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Espot Piñol Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24389 , F 180, S 8, H B 71798, I/A 10 N (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-08
Empresa: VALLNEB SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Espot Piñol Javier
- Espot Piñol Jose
- Espot Piñol Maria Rosa
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Espot Piñol Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24389 , F 180, S 8, H B 71798, I/A 11 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-08
Empresa: NEGOCIS FLAMICELL SA
Apoderado Mancomunado
- Espot Piñol Javier
- Espot Piñol Maria Rosa
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Espot Piñol Javier
- Espot Piñol Jose
- Espot Piñol Maria Del Carmen
- Espot Piñol Maria Rosa
- Espot Piñol Mercedes
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21074 , F 105, S 8, H B 15891, I/A 11 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Empresa: NEGOCIS FLAMICELL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Espot Piñol Javier
- Espot Piñol Jose
- Espot Piñol Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21074 , F 105, S 8, H B 15891, I/A 11 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Empresa: VALLNEB SA
Consejero Delegado
Consejero
- Espot Piñol Javier
- Espot Piñol Jose
- Espot Piñol Maria Rosa
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Espot Piñol Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24389 , F 180, S 8, H B 71798, I/A 10 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-08
Empresa: NEGOCIS FLAMICELL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Espot Piñol Javier
- Espot Piñol Jose
- Espot Piñol Maria Rosa
Consejero
- Espot Piñol Javier
- Espot Piñol Jose
- Espot Piñol Maria Del Carmen
- Espot Piñol Maria Rosa
- Espot Piñol Mercedes
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21074 , F 105, S 8, H B 15891, I/A 10 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-08
Empresa: NEGOCIS FLAMICELL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Espot Piñol Javier
- Espot Piñol Jose
- Espot Piñol Maria Rosa
Consejero
- Espot Piñol Javier
- Espot Piñol Jose
- Espot Piñol Maria Del Carmen
- Espot Piñol Maria Rosa
- Espot Piñol Mercedes
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21074 , F 105, S 8, H B 15891, I/A 10 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-08
Empresa: NEGOCIS FLAMICELL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Espot Piñol Javier
- Espot Piñol Jose
- Espot Piñol Maria Rosa
Consejero
- Espot Piñol Javier
- Espot Piñol Jose
- Espot Piñol Maria Del Carmen
- Espot Piñol Maria Rosa
- Espot Piñol Mercedes
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21074 , F 104, S 8, H B 15891, I/A 9 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-08
Empresa: NEGOCIS FLAMICELL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Espot Piñol Javier
- Espot Piñol Jose
- Espot Piñol Maria Rosa
Consejero
- Espot Piñol Javier
- Espot Piñol Jose
- Espot Piñol Maria Del Carmen
- Espot Piñol Maria Rosa
- Espot Piñol Mercedes
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21074 , F 104, S 8, H B 15891, I/A 9 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-08
Empresa: VALLNEB SA
Consejero Delegado
Consejero
- Espot Piñol Javier
- Espot Piñol Jose
- Espot Piñol Maria Rosa
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Espot Piñol Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24389 , F 180, S 8, H B 71798, I/A 9 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-08
Información de ESPOT PIÑOL MARIA ROSA
Mostramos los datos de ESPOT PIÑOL MARIA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPOT PIÑOL MARIA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos