ESPINOSA VIEITES IGNACIO
Informe ejecutivo de ESPINOSA VIEITES IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESPINOSA VIEITES IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IN THE NAME SL | Administrador Solidario | 14/03/2023 | |
AMOR POR FAVOR SL | Apoderado | 18/12/2017 |
VINCULACIONES DE ESPINOSA VIEITES IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPINOSA VIEITES IGNACIO
Empresa: IN THE NAME SL
Administrador Solidario
- Espinosa Vieites Ignacio
- Yribarren Abecia Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3808 , F 60, S 8, H C 63020, I/A 1 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-15
Empresa: CANGUREA SL
Apoderado
- Espinosa Vieites Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3646 , F 132, S 8, H C 56669, I/A 2 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-15
Empresa: AMOR POR FAVOR SL
Apoderado
- Espinosa Vieites Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1151 , F 153, S 8, H S 31582, I/A 2 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-39
Administrador Solidario
Soc.Prof.
- Espinosa Vieites Ignacio
- Lago Cabo Diego
- RUA ABOGADOS SLP
- Varela Pintos Mauro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4196, L 4196, F 50, S 8, H PO 62002, I/A 1 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-36
Información de ESPINOSA VIEITES IGNACIO
Mostramos los datos de ESPINOSA VIEITES IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPINOSA VIEITES IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos