ESPINOSA RUIZ JESUS
Informe ejecutivo de ESPINOSA RUIZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESPINOSA RUIZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALESTIS AEROSPACE SL | Apoderado Mancomunado | 07/05/2015 | 11/04/2019 |
ALESTIS AEROSPACE SL | Apoderado Mancomunado | 23/01/2015 | 04/05/2015 |
ALESTIS AEROSPACE SL | Apoderado Mancomunado | 10/02/2015 | 04/05/2015 |
VINCULACIONES DE ESPINOSA RUIZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPINOSA RUIZ JESUS
Empresa: ALESTIS AEROSPACE SL
Apoderado Mancomunado
- Espinosa Ruiz Jesus
- Veroz De Las Heras Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6511 , F 81, S 8, H SE 74725, I/A 115 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-41
Empresa: ALESTIS AEROSPACE SL
Apoderado Mancomunado
- Espinosa Ruiz Jesus
- Garcia Galan Diego
- Marin Vera Jose Leon
- Pastor San Andres Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6007 , F 125, S 8, H SE 74725, I/A 89 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-41
Empresa: ALESTIS AEROSPACE SL
Apoderado Mancomunado
- Espinosa Ruiz Jesus
- Garcia Galan Diego
- Marin Vera Jose Leon
- Pastor San Andres Rafael
- Romero Gonzalez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5837 , F 131, S 8, H SE 74725, I/A 86 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-41
Empresa: ALESTIS AEROSPACE SL
Apoderado Mancomunado
- Espinosa Ruiz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5837 , F 126, S 8, H SE 74725, I/A 82 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-41
Empresa: ALESTIS AEROSPACE SL
Apoderado Mancomunado
- Espinosa Ruiz Jesus
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5837 , F 122, S 8, H SE 74725, I/A 80 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-41
Información de ESPINOSA RUIZ JESUS
Mostramos los datos de ESPINOSA RUIZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPINOSA RUIZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos