ESPINOSA POZO SUSANA
Informe ejecutivo de ESPINOSA POZO SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ESPINOSA POZO SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUDIO LEGAL ROCA AND ASOCIADOS SL | Apoderado Solidario | 08/11/2016 | |
S TEAM BUSINESS CONSULTING SL | Apoderado | 26/06/2009 |
VINCULACIONES DE ESPINOSA POZO SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPINOSA POZO SUSANA
Apoderado Solidario
- Espinosa Pozo Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45795 , F 23, S 8, H B 499281, I/A 4 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-201-08
Empresa: TORMAT BUSINESS MANAGEMENT SL
Apoderado Solidario
- Espinosa Pozo Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42632 , F 89, S 8, H B 412446, I/A 15 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-08
Empresa: GV ASESORES 1965 SAP
Apoderado
- Espinosa Pozo Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1288 , F 19, S 8, H M 24181, I/A 28 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-28
Empresa: GV ASESORES 1965 SAP
Apoderado
- Espinosa Pozo Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1288 , F 17, S 8, H M 24181, I/A 24 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Empresa: TORMAT BUSINESS MANAGEMENT SL
Apoderado Solidario
- Espinosa Pozo Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42632 , F 87, S 8, H B 412446, I/A 11 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-08
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Carrasco Raquel
- Espinosa Pozo Susana
- Roca Garcia Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43119 , F 14, S 8, H B 422730, I/A 5 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-08
Apoderado Solidario
- Espinosa Pozo Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45795 , F 22, S 8, H B 499281, I/A 2 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-08
Empresa: ESTUDIO LEGAL ROCA AND ASOCIADOS SL
Apoderado Solidario
- Espinosa Pozo Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42712 , F 34, S 8, H B 143895, I/A 13 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Espinosa Pozo Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43119 , F 13, S 8, H B 422730, I/A 2 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-08
Empresa: S TEAM BUSINESS CONSULTING SL
Administrador Unico
- Espinosa Pozo Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41292 , F 173, S 8, H B 380041, I/A 4 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-08
VER MAS ACTOS
Información de ESPINOSA POZO SUSANA
Mostramos los datos de ESPINOSA POZO SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPINOSA POZO SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos