ESPINOSA LOPEZ JESUS
Informe ejecutivo de ESPINOSA LOPEZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ESPINOSA LOPEZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALUE VALORES Y DESARROLLO SL | Administrador Unico | 28/09/2012 | 02/12/2016 |
R H ASESORES IMPROVING SL | Presidente | 04/10/2012 | |
R H ASESORES IMPROVING SL | Consejero Delegado Mancomunado | 04/10/2012 | |
R H ASESORES IMPROVING SL | Consejero | 04/10/2012 | |
GLASFORD INTERNATIONAL ESPAÑA SL | Presidente | 11/09/2012 | |
GLASFORD INTERNATIONAL ESPAÑA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 11/09/2012 | |
GLASFORD INTERNATIONAL ESPAÑA SL | Consejero | 11/09/2012 |
VINCULACIONES DE ESPINOSA LOPEZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPINOSA LOPEZ JESUS
Empresa: VALUE VALORES Y DESARROLLO SL
Administrador Unico
- Espinosa Lopez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30239 , F 163, S 8, H M 544283, I/A 2 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-28
Empresa: R H ASESORES EN RECURSOS HUMANOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Espinosa Lopez Jesus
- Garcia Puig Rodrigo
- Perez Moreiras Lopez Maria Elena
Consejero
- Espinosa Lopez Jesus
- Garcia Puig Rodrigo
- Perez Moreiras Lopez Maria Elena
- Pin Arboledas Jose Ramon
Presidente
- Espinosa Lopez Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7398 , F 147, S 8, H M 119717, I/A 9 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-28
Empresa: VALUE VALORES Y DESARROLLO SL
Administrador Unico
- Espinosa Lopez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30239 , F 162, S 8, H M 544283, I/A 1 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-28
Empresa: GLASFORD INTERNATIONAL ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Espinosa Lopez Jesus
- Garcia Puig Rodrigo
- Perez Moreiras Lopez Maria Elena
Consejero
- Espinosa Lopez Jesus
- Garcia Puig Rodrigo
- Perez Moreiras Lopez Maria Elena
- Pin Arboledas Jose Ramon
Presidente
- Espinosa Lopez Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14526 , F 126, S 8, H M 240444, I/A 5 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-28
Información de ESPINOSA LOPEZ JESUS
Mostramos los datos de ESPINOSA LOPEZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPINOSA LOPEZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos