ESPINOSA LOPEZ ALEXIS
Informe ejecutivo de ESPINOSA LOPEZ ALEXIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE ESPINOSA LOPEZ ALEXIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPINOSA LOPEZ ALEXIS
Empresa: INSAPLEC SL
Administrador Unico
- Espinosa Lopez Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 295875, I/A 4 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-08
Empresa: INSAPLEC SL
Administrador Solidario
- Enrico Tarantola
- Espinosa Lopez Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 295875, I/A 4 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-08
Empresa: PROSOLTEC TECHNOLOGIES SL
Liquidador
- Espinosa Lopez Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44147 , F 57, S 8, H B 448100, I/A 4 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-08
Empresa: PROSOLTEC TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Espinosa Lopez Alexis
Liquidador
- Espinosa Lopez Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44147 , F 57, S 8, H B 448100, I/A 4 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-08
Empresa: PROSOLTEC TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Espinosa Lopez Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44147 , F 57, S 8, H B 448100, I/A 2 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-08
Empresa: PROSOLTEC TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Enrico Tarantola
- Espinosa Lopez Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44147 , F 57, S 8, H B 448100, I/A 2 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-08
Empresa: PROSOLTEC TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Enrico Tarantola
- Espinosa Lopez Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44147 , F 56, S 8, H B 448100, I/A 1 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-08
Información de ESPINOSA LOPEZ ALEXIS
Mostramos los datos de ESPINOSA LOPEZ ALEXIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPINOSA LOPEZ ALEXIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos