ESPINOSA GUERRERO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de ESPINOSA GUERRERO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESPINOSA GUERRERO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOATS&WHITE ISLAND SL | Administrador Unico | 14/02/2023 | |
BOATS&WHITE ISLAND SL | Socio Unico | 14/02/2023 | |
INVERSIONES INMOBILIARIAS SPEPIE SL | Socio Unico | 17/04/2019 | |
INVERSIONES INMOBILIARIAS SPEPIE SL | Administrador Unico | 17/04/2019 | |
TRATAMIENTOS DE AGUA AQUAVIDA SL | Administrador Unico | 22/12/2008 |
VINCULACIONES DE ESPINOSA GUERRERO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPINOSA GUERRERO FRANCISCO JAVIER
Empresa: BOATS&WHITE ISLAND SL
Administrador Unico
- Espinosa Guerrero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11314, L 8592, F 140, S 8, H V 209057, I/A 1 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-46
Empresa: BOATS&WHITE ISLAND SL
Socio Único
- Espinosa Guerrero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11314, L 8592, F 140, S 8, H V 209057, I/A 1 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-46
Empresa: INVERSIONES INMOBILIARIAS SPEPIE SL
Administrador Unico
- Espinosa Guerrero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10659, L 7940, F 141, S 8, H V 187323, I/A 1 (17/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-80-46
Empresa: INVERSIONES INMOBILIARIAS SPEPIE SL
Socio Único
- Espinosa Guerrero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10659, L 7940, F 141, S 8, H V 187323, I/A 1 (17/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-80-46
Empresa: TRATAMIENTOS DE AGUA AQUAVIDA SL
Administrador Unico
- Espinosa Guerrero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8974, L 6259, F 172, S 8, H V 131899, I/A 2 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-46
Empresa: TRATAMIENTOS DE AGUA AQUAVIDA SL
Administrador Solidario
- Benito Zapata Victor
- Espinosa Guerrero Francisco Javier
- Espinosa Guerrero Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8974, L 6259, F 172, S 8, H V 131899, I/A 2 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-46
Información de ESPINOSA GUERRERO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de ESPINOSA GUERRERO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPINOSA GUERRERO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos