ESPINEL MONTELONGO EDUARDO
Informe ejecutivo de ESPINEL MONTELONGO EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESPINEL MONTELONGO EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RADIO DIFUSION FUERTEVENTURA SA | Administrador Unico | 28/03/2017 | |
PRELAO SA | Administrador Unico | 01/06/2010 | |
CONLAOFU SA | Administrador Unico | 27/10/2009 |
VINCULACIONES DE ESPINEL MONTELONGO EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPINEL MONTELONGO EDUARDO
Empresa: RADIO DIFUSION FUERTEVENTURA SA
Administrador Unico
- Espinel Montelongo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23 , F 67, S 8, H IF 1067, I/A 12 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-35
Empresa: RADIO DIFUSION FUERTEVENTURA SA
Administrador Unico
- Espinel Montelongo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23 , F 66, S 8, H IF 1067, I/A 11 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-35
Empresa: TOSTON PLAYA SL
Administrador Unico
- Espinel Montelongo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12 , F 31, S 8, H IF 564, I/A 6 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-35
Empresa: PRELAO SA
Administrador Unico
- Espinel Montelongo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11 , F 78, S 8, H IF 526, I/A 4 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-35
Empresa: CONLAOFU SA
Administrador Unico
- Espinel Montelongo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12 , F 25, S 8, H IF 563, I/A 10 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-215-35
Empresa: RADIO DIFUSION FUERTEVENTURA SA
Administrador Unico
- Espinel Montelongo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23 , F 66, S 8, H IF 1067, I/A 9 (30/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-35
Información de ESPINEL MONTELONGO EDUARDO
Mostramos los datos de ESPINEL MONTELONGO EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPINEL MONTELONGO EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos