ESPIÑEIRA CASTRO BEATRIZ
Informe ejecutivo de ESPIÑEIRA CASTRO BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESPIÑEIRA CASTRO BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCTOS Y SERVICIOS EL COMANDANTE SL | Administrador Unico | 13/07/2020 | 18/12/2020 |
PRONET DEL NOROESTE SL | Socio Unico | 28/09/2010 | 26/01/2015 |
PRONET DEL NOROESTE SL | Administrador Unico | 28/09/2010 | 26/01/2015 |
VINCULACIONES DE ESPIÑEIRA CASTRO BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPIÑEIRA CASTRO BEATRIZ
Empresa: VALLAS DE PROTECCION URBANA SL
Administrador Unico
- Espiñeira Castro Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4314, L 4314, F 76, S 8, H PO 66480, I/A 3 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-36
Empresa: VALLAS DE PROTECCION URBANA SL
Administrador Unico
- Espiñeira Castro Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4314, L 4314, F 76, S 8, H PO 66480, I/A 2 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-36
Empresa: PRONET DEL NOROESTE SL
Administrador Unico
- Espiñeira Castro Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3658, L 3658, F 161, S 8, H PO 50174, I/A 2 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-36
Empresa: PRONET DEL NOROESTE SL
Administrador Unico
- Espiñeira Castro Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3658, L 3658, F 160, S 8, H PO 50174, I/A 1 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-195-36
Empresa: PRONET DEL NOROESTE SL
Socio Único
- Espiñeira Castro Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3658, L 3658, F 160, S 8, H PO 50174, I/A 1 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-195-36
Información de ESPIÑEIRA CASTRO BEATRIZ
Mostramos los datos de ESPIÑEIRA CASTRO BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPIÑEIRA CASTRO BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos