ESPINASSI ALESSIO MARIANA BEATRIZ
Informe ejecutivo de ESPINASSI ALESSIO MARIANA BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESPINASSI ALESSIO MARIANA BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DENTAL ESPINASSI SL | Socio Unico | 14/04/2023 | |
DENTAL ESPINASSI SL | Administrador Unico | 14/04/2023 | |
ESAR DENTAL SL | Administrador Unico | 19/03/2019 | |
JORMA DENTAL SL | Administrador Unico | 27/11/2018 | |
JORMA DENTAL SL | Apoderado | 18/09/2017 |
VINCULACIONES DE ESPINASSI ALESSIO MARIANA BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPINASSI ALESSIO MARIANA BEATRIZ
Empresa: DENTAL ESPINASSI SL
Administrador Unico
- Espinassi Alessio Mariana Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45062 , F 83, S 8, H M 793067, I/A 1 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
Empresa: DENTAL ESPINASSI SL
Socio Único
- Espinassi Alessio Mariana Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45062 , F 83, S 8, H M 793067, I/A 1 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
Empresa: ESAR DENTAL SL
Administrador Unico
- Espinassi Alessio Mariana Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38904 , F 211, S 8, H M 691437, I/A 1 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-28
Empresa: JORMA DENTAL SL
Administrador Unico
- Espinassi Alessio Mariana Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35971 , F 13, S 8, H M 646331, I/A 6 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-28
Empresa: JORMA DENTAL SL
Administrador Solidario
- Espinassi Alessio Mariana Beatriz
- Illan Plaza Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35971 , F 13, S 8, H M 646331, I/A 6 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-28
Empresa: JORMA DENTAL SL
Administrador Solidario
- Espinassi Alessio Mariana Beatriz
- Illan Plaza Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35971 , F 13, S 8, H M 646331, I/A 5 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-28
Empresa: JORMA DENTAL SL
Apoderado
- Espinassi Alessio Mariana Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35971 , F 12, S 8, H M 646331, I/A 3 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-28
Información de ESPINASSI ALESSIO MARIANA BEATRIZ
Mostramos los datos de ESPINASSI ALESSIO MARIANA BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPINASSI ALESSIO MARIANA BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos