ESPIN VILOR AMADEO
Informe ejecutivo de ESPIN VILOR AMADEO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESPIN VILOR AMADEO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VASCO ESPIN SL | Administrador Unico | 27/03/2018 | 05/07/2019 |
VASCO ESPIN SL | Administrador Solidario | 29/12/2017 | 27/03/2018 |
VINCULACIONES DE ESPIN VILOR AMADEO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPIN VILOR AMADEO
Empresa: VASCO ESPIN SL
Administrador Unico
- Espin Vilor Amadeo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46205 , F 128, S 8, H B 512925, I/A 3 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-08
Empresa: VASCO ESPIN SL
Administrador Unico
- Espin Vilor Amadeo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46205 , F 128, S 8, H B 512925, I/A 2 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-08
Empresa: VASCO ESPIN SL
Administrador Solidario
- Espin Vilor Amadeo
- Vasco Barco Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46205 , F 128, S 8, H B 512925, I/A 2 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-08
Empresa: VASCO ESPIN SL
Administrador Solidario
- Espin Vilor Amadeo
- Vasco Barco Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46205 , F 128, S 8, H B 512925, I/A 1 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-08
Información de ESPIN VILOR AMADEO
Mostramos los datos de ESPIN VILOR AMADEO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPIN VILOR AMADEO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos