ESPIGARES PEÑA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de ESPIGARES PEÑA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESPIGARES PEÑA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MM EMPRESAS 2013 SL | Administrador Unico | 13/12/2021 | |
MM EMPRESAS 2013 SL | Apoderado | 04/03/2014 |
VINCULACIONES DE ESPIGARES PEÑA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPIGARES PEÑA MARIA DEL CARMEN
Empresa: MM EMPRESAS 2013 SL
Administrador Unico
- Espigares Peña Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1514 , F 158, S 8, H GR 44121, I/A 3 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-18
Empresa: ASFI CONSULTING SL
Liquidador
- Espigares Peña Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 822 , F 53, S 8, H GR 6651, I/A 4 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-18
Empresa: ASFI CONSULTING SL
Administrador Unico
- Espigares Peña Maria Del Carmen
Liquidador
- Espigares Peña Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 822 , F 53, S 8, H GR 6651, I/A 4 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-18
Empresa: MM EMPRESAS 2013 SL
Apoderado
- Espigares Peña Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1514 , F 158, S 8, H GR 44121, I/A 2 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-18
Empresa: ASFI CONSULTING SL
Administrador Unico
- Espigares Peña Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 822 , F 53, S 8, H GR 6651, I/A 3 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-18
Información de ESPIGARES PEÑA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de ESPIGARES PEÑA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPIGARES PEÑA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos