ESPI SERRANO DIEGO
Informe ejecutivo de ESPI SERRANO DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESPI SERRANO DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES ESPI-SERRANO SL | Apoderado Mancomunado | 25/06/2019 |
VINCULACIONES DE ESPI SERRANO DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPI SERRANO DIEGO
Empresa: ACEITES SEMPER SL
Administrador Solidario
- Espi Serrano Diego
- Espi Serrano Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 56, S 8, H CR 20823, I/A 2 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-13
Empresa: TALLERES ESPI-SERRANO SL
Apoderado Mancomunado
- Espi Serrano Diego
- Espi Serrano Jaime
- Espi Serrano Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 152 , F 96, S 8, H CR 5515, I/A 6 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-13
Empresa: ACEITES SEMPER SL
Administrador Solidario
- Espi Serrano Diego
- Espi Serrano Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 54, S 8, H CR 20823, I/A 1 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-13
Información de ESPI SERRANO DIEGO
Mostramos los datos de ESPI SERRANO DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPI SERRANO DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos