ESPI PONT JESUS RAMON
Informe ejecutivo de ESPI PONT JESUS RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESPI PONT JESUS RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GACELA DE ORO SA | Presidente | 29/06/2023 | |
GACELA DE ORO SA | Consejero | 29/06/2023 |
VINCULACIONES DE ESPI PONT JESUS RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPI PONT JESUS RAMON
Empresa: GACELA DE ORO SA
Consejero
- Donat Ferri Jorge
- Egea Soler Juan
- Espi Castello Ramon
- Espi Pont Jesus Ramon
Presidente
- Espi Pont Jesus Ramon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4590, L 1900, F 57, S 8, H V 28037, I/A 16 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-46
Empresa: GACELA DE ORO SA
Consejero
- Donat Aliaga Carlos
- Donat Mico Jose
- Espi Castello Ramon
- Espi Pont Jesus Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4590, L 1900, F 57, S 8, H V 28037, I/A 16 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-46
Empresa: GACELA DE ORO SA
Consejero
- Donat Aliaga Carlos
- Donat Mico Jose
- Espi Castello Ramon
- Espi Pont Jesus Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4590, L 1900, F 57, S 8, H V 28037, I/A 15 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-46
Empresa: GACELA DE ORO SA
Consejero
- Donat Aliaga Carlos
- Donat Mico Jose
- Espi Castello Ramon
- Espi Pont Jesus Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4590, L 1900, F 57, S 8, H V 28037, I/A 14 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-46
Empresa: BABY RAP SL
Liquidador Unico
- Espi Pont Jesus Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8934, L 6219, F 21, S 8, H V 130528, I/A 2 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-46
Empresa: BABY RAP SL
Consejero Delegado
- Espi Pont Jesus Ramon
Consejero
- Espi Castello Ramon
- Espi Pont Jesus Ramon
- Garcia Martin Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Espi Pont Jesus Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8934, L 6219, F 21, S 8, H V 130528, I/A 2 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-46
Información de ESPI PONT JESUS RAMON
Mostramos los datos de ESPI PONT JESUS RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPI PONT JESUS RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos