ESPI LLOPIS CLARA EUGENIA
Informe ejecutivo de ESPI LLOPIS CLARA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESPI LLOPIS CLARA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOLDING DUBOTS SL | Administrador Solidario | 24/08/2020 | 23/12/2020 |
HOLDING DUBOTS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 19/02/2019 | 24/08/2020 |
HOLDING DUBOTS SL | Presidente | 11/04/2019 | 24/08/2020 |
HOLDING DUBOTS SL | Consejero | 24/08/2020 | |
APARISI Y COMPAÑIA SL | Apoderado | 15/11/2019 | |
HOLDING DUBOTS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 08/06/2017 | 19/02/2019 |
APARISI Y COMPAÑIA SL | Administrador Mancomunado | 19/04/2017 | 20/08/2018 |
HOLDING DUBOTS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 23/05/2011 | 08/06/2017 |
APARISI Y COMPAÑIA SL | Administrador Mancomunado | 05/07/2016 | 19/04/2017 |
APARISI Y COMPAÑIA SL | Administrador Mancomunado | 27/02/2015 | 05/07/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ESPI LLOPIS CLARA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPI LLOPIS CLARA EUGENIA
Empresa: HOLDING DUBOTS SL
Administrador Solidario
- Espi Llopis Clara Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705 , F 153, S 8, H A 79541, I/A 15 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-03
Empresa: HOLDING DUBOTS SL
Administrador Solidario
- Espi Llopis Clara Eugenia
- Espi Llopis Maria De Los Lirios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705 , F 153, S 8, H A 79541, I/A 14 (24/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-03
Empresa: HOLDING DUBOTS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Espi Llopis Clara Eugenia
- Espi Llopis Maria De Los Lirios
Consejero
- Espi Llopis Clara Eugenia
- Espi Llopis Maria De Los Lirios
- Espi Llopis Mercedes
- Espi Llopis Rosa Ana
Presidente
- Espi Llopis Clara Eugenia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705 , F 153, S 8, H A 79541, I/A 14 (24/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-03
Empresa: APARISI Y COMPAÑIA SL
Apoderado
- Espi Llopis Clara Eugenia
- Espi Llopis Clara Eugenia
- Espi Llopis Maria De Los Lirios
- Espi Llopis Maria De Los Lirios
- Llopis Gisbert Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3454 , F 197, S 8, H A 15618, I/A 21 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-03
Empresa: HOLDING DUBOTS SL
Presidente
- Espi Llopis Clara Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705 , F 153, S 8, H A 79541, I/A 13 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-03
Empresa: HOLDING DUBOTS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Espi Llopis Clara Eugenia
- Espi Llopis Maria De Los Lirios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705 , F 153, S 8, H A 79541, I/A 12 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-03
Empresa: HOLDING DUBOTS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Espi Llopis Clara Eugenia
- Espi Llopis Maria De Los Lirios
- Espi Llopis Rosa Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705 , F 153, S 8, H A 79541, I/A 12 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-03
Empresa: APARISI Y COMPAÑIA SL
Administrador Mancomunado
- Espi Llopis Clara Eugenia
- Espi Llopis Maria De Los Lirios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3454 , F 197, S 8, H A 15618, I/A 20 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-03
Empresa: HOLDING DUBOTS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Espi Llopis Clara Eugenia
- Espi Llopis Maria De Los Lirios
- Espi Llopis Rosa Ana
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705 , F 152, S 8, H A 79541, I/A 11 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-03
Empresa: HOLDING DUBOTS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Espi Llopis Clara Eugenia
- Espi Llopis Maria De Los Lirios
- Espi Llopis Rosa Ana
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705 , F 152, S 8, H A 79541, I/A 11 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-03
VER MAS ACTOS
Información de ESPI LLOPIS CLARA EUGENIA
Mostramos los datos de ESPI LLOPIS CLARA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPI LLOPIS CLARA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos