ESPERSEN KENT
Informe ejecutivo de ESPERSEN KENT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESPERSEN KENT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENVIROSUITE EUROPE SL | Apoderado | 31/05/2024 | |
ENVIROSUITE EUROPE SL | Apoderado Mancomunado | 19/01/2021 | |
ENVIROSUITE IBERICA SA | Consejero Delegado | 18/12/2020 | |
ENVIROSUITE IBERICA SA | Consejero | 07/10/2019 | |
ENVIROSUITE IBERICA SA | Apoderado Solidario | 07/10/2019 | |
ENVIROSUITE IBERICA SA | Apoderado | 05/12/2018 |
VINCULACIONES DE ESPERSEN KENT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPERSEN KENT
Empresa: ENVIROSUITE EUROPE SL
Apoderado
- Espersen Kent
- Espersen Kent
- Martinez Tome Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 660498, I/A 9 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: ENVIROSUITE EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Espersen Kent
- Liu Ivan
- Patterson Mathew George
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36930 , F 41, S 8, H M 660498, I/A 5 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
Empresa: ENVIROSUITE IBERICA SA
Consejero Delegado
- Espersen Kent
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25010 , F 221, S 8, H M 209544, I/A 54 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-28
Empresa: EMS BRUEL & KJAER IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Ballarin Marcos Leopoldo
- Espersen Kent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25010 , F 217, S 8, H M 209544, I/A 45 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-28
Empresa: EMS BRUEL & KJAER IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Ballarin Marcos Leopoldo
- Espersen Kent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25010 , F 165, S 8, H M 209544, I/A 44 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-28
Empresa: EMS BRUEL & KJAER IBERICA SA
Consejero
- Espersen Kent
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25010 , F 165, S 8, H M 209544, I/A 43 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-28
Empresa: EMS BRUEL & KJAER IBERICA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25010 , F 163, S 8, H M 209544, I/A 40 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-28
Información de ESPERSEN KENT
Mostramos los datos de ESPERSEN KENT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPERSEN KENT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos