ESPEJO REYES ALBERTO
Informe ejecutivo de ESPEJO REYES ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ESPEJO REYES ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
P ESPEJO SL | Socio Unico | 14/03/2019 | |
AV ESPEJO HISPANO SL | Administrador Solidario | 14/03/2014 | |
P ESPEJO SL | Administrador Unico | 29/10/2012 | |
AP 100 POR 100 SOLAR SL | Administrador Mancomunado | 17/08/2009 |
VINCULACIONES DE ESPEJO REYES ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPEJO REYES ALBERTO
Empresa: ARTELMU SL
Apoderado Solidario
- Espejo Reyes Alberto
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 198, S 8, H CO 7842, I/A 14 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-14
Empresa: SPEIMO LUCENA SL
Administrador Unico
- Espejo Reyes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1922 , F 16, S 8, H CO 24320, I/A 8 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-14
Empresa: GESTIMOBEL EUROPA SL
Administrador Unico
- Espejo Reyes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 114, S 8, H CO 16251, I/A 7 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-14
Empresa: LA WEB DEL MUEBLE SL
Administrador Unico
- Espejo Reyes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1123 , F 186, S 8, H CO 10646, I/A 9 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-80-14
Empresa: P ESPEJO SL
Socio Único
- Espejo Reyes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657 , F 114, S 8, H CO 2122, I/A 27 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-14
Empresa: ARTELMU SL
Apoderado Mancomunado
- Espejo Reyes Alberto
- Espejo Reyes Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 198, S 8, H CO 7842, I/A 13 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-14
Empresa: P ESPEJO SA
Administrador Unico
- Espejo Reyes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 37, S 8, H CO 2122, I/A 20 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-14
Empresa: AV ESPEJO HISPANO SL
Administrador Solidario
- Espejo Reyes Alberto
- Muñoz Fernandez Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2351 , F 67, S 8, H CO 33529, I/A 3 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-14
Empresa: AV ESPEJO HISPANO SL
Administrador Unico
- Espejo Reyes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2351 , F 67, S 8, H CO 33529, I/A 3 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-14
Empresa: AV ESPEJO HISPANO SL
Administrador Unico
- Espejo Reyes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2351 , F 61, S 8, H CO 33529, I/A 1 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-14
VER MAS ACTOS
Información de ESPEJO REYES ALBERTO
Mostramos los datos de ESPEJO REYES ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPEJO REYES ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos