ESPEJO MARUGAN ANA MARIA
Informe ejecutivo de ESPEJO MARUGAN ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESPEJO MARUGAN ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AJ INTERJADE SA | Administrador Unico | 04/03/2024 | |
D'OCON ABOGADOS SL | Administrador Solidario | 26/12/2023 | |
AJ INTERJADE SA | Apoderado | 03/10/2019 |
VINCULACIONES DE ESPEJO MARUGAN ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPEJO MARUGAN ANA MARIA
Empresa: AJ INTERJADE SA
Administrador Unico
- Espejo Marugan Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5182 , F 221, S 8, H M 84888, I/A 19 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
Empresa: D'OCON ABOGADOS SL
Administrador Solidario
- Espejo Marugan Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23570 , F 4, S 8, H M 422946, I/A 4 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Empresa: AJ INTERJADE SA
Apoderado
- Espejo Marugan Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5182 , F 220, S 8, H M 84888, I/A 17 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-28
Información de ESPEJO MARUGAN ANA MARIA
Mostramos los datos de ESPEJO MARUGAN ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPEJO MARUGAN ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos