ESPEJO JIMENEZ SERGIO
Informe ejecutivo de ESPEJO JIMENEZ SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESPEJO JIMENEZ SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAYFERSUR SL | Consejero | 05/12/2023 | |
OKNAFEJ IBERICA SL | Administrador Unico | 09/11/2023 |
VINCULACIONES DE ESPEJO JIMENEZ SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPEJO JIMENEZ SERGIO
Empresa: MAYFERSUR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Espejo Jimenez Ivan
- Espejo Jimenez Sergio
- Espejo Perez Agustin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6273, L 5181, F 34, S 8, H MA 1706, I/A 19 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-29
Empresa: OKNAFEJ IBERICA SL
Administrador Unico
- Espejo Jimenez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5076, L 3983, F 31, S 8, H MA115975, I/A 6 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-29
Empresa: OKNAFEJ IBERICA SL
Administrador Solidario
- Espejo Jimenez Sergio
- Espejo Perez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5076, L 3983, F 31, S 8, H MA115975, I/A 6 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-29
Administrador Solidario
- Espejo Jimenez Sergio
- Espejo Perez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5076, L 3983, F 31, S 8, H MA115975, I/A 5 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-29
Administrador Solidario
- Espejo Jimenez Ivan
- Espejo Jimenez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5076, L 3983, F 31, S 8, H MA115975, I/A 5 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-29
Empresa: MAQUINARIA Y FERRETERIA SUR SL
Administrador Solidario
- Espejo Jimenez Ivan
- Espejo Jimenez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5076, L 3983, F 30, S 8, H MA115975, I/A 1 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-29
Información de ESPEJO JIMENEZ SERGIO
Mostramos los datos de ESPEJO JIMENEZ SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPEJO JIMENEZ SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos