ESPEJO CHACON MANUEL
Informe ejecutivo de ESPEJO CHACON MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESPEJO CHACON MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANES ENERGIAS RENOVABLES SL | Administrador Unico | 15/04/2014 | |
MANES PRODUCTOS ENERGETICOS Y TELECOMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 23/12/2010 |
VINCULACIONES DE ESPEJO CHACON MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPEJO CHACON MANUEL
Empresa: PARAJE SIETE TONOS I SOLAR 6 SL
Administrador Unico
- Espejo Chacon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25575 , F 165, S 8, H M 460883, I/A 3 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-28
Empresa: MANES ENERGIAS RENOVABLES SL
Administrador Unico
- Espejo Chacon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 95, S 8, H J 12840, I/A 3 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-23
Administrador Unico
- Espejo Chacon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28367 , F 147, S 8, H M 510892, I/A 1 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-28
Empresa: PARAJE SIETE TONOS I SOLAR 6 SL
Administrador Unico
- Espejo Chacon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25575 , F 164, S 8, H M 460883, I/A 2 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-28
Empresa: PARAJE SIETE TONOS I SOLAR 6 SL
Nuevo Socio Único
- Espejo Chacon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25575 , F 164, S 8, H M 460883, I/A 2 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-28
Información de ESPEJO CHACON MANUEL
Mostramos los datos de ESPEJO CHACON MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPEJO CHACON MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos