ESPARTERO GARCIA TERESA
Informe ejecutivo de ESPARTERO GARCIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESPARTERO GARCIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMUNICACION ACCESIBLE CONSULTORES SL | Secretario | 29/06/2015 | 06/10/2021 |
COMUNICACION ACCESIBLE CONSULTORES SL | Consejero | 29/06/2015 | 06/10/2021 |
COMUNICACION ACCESIBLE CONSULTORES SL | Secretario | 23/03/2010 | 29/06/2015 |
COMUNICACION ACCESIBLE CONSULTORES SL | Consejero | 23/03/2010 | 29/06/2015 |
SIGNOVISION SL | Secretario | 19/07/2013 | 09/06/2014 |
SIGNOVISION SL | Consejero | 05/07/2011 | 09/06/2014 |
VINCULACIONES DE ESPARTERO GARCIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPARTERO GARCIA TERESA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Espartero Garcia Teresa
- Gomez Fernandez Alfredo
- Solis Llamas Joaquin
Presidente
Secretario
- Espartero Garcia Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1153 , F 183, S 8, H GR 27357, I/A C (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-18
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Espartero Garcia Teresa
- Gomez Fernandez Alfredo
- Solis Llamas Joaquin
Presidente
Secretario
- Espartero Garcia Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1153 , F 182, S 8, H GR 27357, I/A 4 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-18
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Espartero Garcia Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1153 , F 182, S 8, H GR 27357, I/A 4 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-18
Empresa: SIGNOVISION SL
Consejero
- Delgado Quesada Francisco
- Espartero Garcia Teresa
- Gomez Fernandez Alfredo
- Raso Torreblanca Ruben
- Solis Llamas Joaquin
Presidente
Secretario
- Espartero Garcia Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 53, S 8, H GR 6930, I/A C (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-18
Empresa: SIGNOVISION SL
Presidente
Secretario
- Espartero Garcia Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1065 , F 139, S 8, H GR 6930, I/A 13 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-18
Empresa: SIGNOVISION SL
Consejero
- Espartero Garcia Teresa
- Manzanares Perez Gregorio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1065 , F 139, S 8, H GR 6930, I/A 12 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-18
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Espartero Garcia Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1153 , F 181, S 8, H GR 27357, I/A 3 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-18
Información de ESPARTERO GARCIA TERESA
Mostramos los datos de ESPARTERO GARCIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPARTERO GARCIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos