ESPAÑA RON ANDRES AVELINO
Informe ejecutivo de ESPAÑA RON ANDRES AVELINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESPAÑA RON ANDRES AVELINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GSS LINE GESTION PUNTO DE VENTA SL | Apoderado | 10/01/2020 | |
GSS LINE GESTION PUNTO DE VENTA SL | Apoderado | 13/08/2009 | 09/10/2012 |
GSS LINE GESTION PUNTO DE VENTA SL | Consejero | 20/07/2009 | 09/10/2012 |
VINCULACIONES DE ESPAÑA RON ANDRES AVELINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPAÑA RON ANDRES AVELINO
Empresa: GSS LINE GESTION PUNTO DE VENTA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26892 , F 61, S 8, H M 484619, I/A 12 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-28
Empresa: GSS LINE GESTION PUNTO DE VENTA SL
Apoderado
- España Ron Andres Avelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26892 , F 59, S 8, H M 484619, I/A 6 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-28
Empresa: GSS LINE GESTION PUNTO DE VENTA SL
Consejero Delegado
Consejero
- España Ron Andres Avelino
- Lopez Perez Cesar
- Martos Belmonte Antonio
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26892 , F 58, S 8, H M 484619, I/A 5 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-28
Empresa: GSS LINE GESTION PUNTO DE VENTA SL
Apoderado
- España Ron Andres Avelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26892 , F 57, S 8, H M 484619, I/A 2 (13/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-28
Empresa: GSS LINE GESTION PUNTO DE VENTA SL
Apoderado
- España Ron Andres Avelino
- Martos Belmonte Antonio Ignacio
- Perez Rosales Julio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26892 , F 57, S 8, H M 484619, I/A 3 (13/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-160-28
Empresa: GSS LINE GESTION PUNTO DE VENTA SL
Consejero Delegado
Consejero
- España Ron Andres Avelino
- Lopez Perez Cesar
- Martos Belmonte Antonio
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26892 , F 55, S 8, H M 484619, I/A 1 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-28
Información de ESPAÑA RON ANDRES AVELINO
Mostramos los datos de ESPAÑA RON ANDRES AVELINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPAÑA RON ANDRES AVELINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos