ESPAÑA CARRACEDO JESUS ANTONIO
Informe ejecutivo de ESPAÑA CARRACEDO JESUS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE ESPAÑA CARRACEDO JESUS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRECISA COMUNICACION HUELVA SL | Administrador Unico | 16/05/2016 | 31/12/2021 |
TELECUNA DEL DESCUBRIMIENTO SL | Apoderado | 07/05/2010 | 20/10/2016 |
PRESS PARTNER ESPAÑA SL | Socio Unico | 21/02/2012 | 02/03/2016 |
PRESS PARTNER ESPAÑA SL | Liquidador | 11/12/2013 | 02/03/2016 |
ATLANTICO RADIO-TELEVISION SL | Socio Unico | 02/04/2014 | 10/02/2016 |
MEZQUITA COMUNICACION GROUP SL | Socio Unico | 30/07/2014 | 18/06/2015 |
MEZQUITA COMUNICACION GROUP SL | Administrador Unico | 30/07/2014 | 18/06/2015 |
ONDA MEZQUITA SA | Administrador Unico | 20/12/2012 | 15/12/2014 |
ATLANTICO RADIO-TELEVISION SL | Administrador Unico | 07/09/2012 | 24/09/2014 |
SUROESTE VISION SL | Apoderado | 24/06/2009 | 27/01/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ESPAÑA CARRACEDO JESUS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPAÑA CARRACEDO JESUS ANTONIO
Empresa: PRECISA COMUNICACION HUELVA SL
Administrador Unico
- España Carracedo Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 196, S 8, H H 20537, I/A 9 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-13-21
Empresa: PRECISA COMUNICACION HUELVA SL
Administrador Unico
- España Carracedo Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 997 , F 112, S 8, H H 20537, I/A 7 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-21
Empresa: MEZQUITA COMUNICACION GROUP SL
Administrador Unico
- España Carracedo Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2470 , F 42, S 8, H CO 35862, I/A 2 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-14
Empresa: ONDA MEZQUITA SA
Administrador Unico
- España Carracedo Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1484 , F 10, S 8, H CO 14167, I/A 22 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-14
Empresa: ATLANTICO RADIO-TELEVISION SL
Administrador Unico
- España Carracedo Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 131, S 8, H H 18354, I/A 7 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-21
Empresa: MEZQUITA COMUNICACION GROUP SL
Administrador Unico
- España Carracedo Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1034 , F 102, S 8, H H 21644,h , I/ 1 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-21
Empresa: MEZQUITA COMUNICACION GROUP SL
Socio Único
- España Carracedo Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1034 , F 102, S 8, H H 21644,h , I/ 1 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-21
Empresa: ATLANTICO RADIO-TELEVISION SL
Socio Único
- España Carracedo Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 130, S 8, H H 18354, I/A 6 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-21
Empresa: PRESS PARTNER ESPAÑA SL
Liquidador
- España Carracedo Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 987 , F 117, S 8, H H 20231,H , I/ 4 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-21
Empresa: PRESS PARTNER ESPAÑA SL
Administrador Unico
- España Carracedo Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 987 , F 117, S 8, H H 20231,H , I/ 4 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-21
VER MAS ACTOS
Información de ESPAÑA CARRACEDO JESUS ANTONIO
Mostramos los datos de ESPAÑA CARRACEDO JESUS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPAÑA CARRACEDO JESUS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos