ESPADAFOR LLOBERA JOSE
Informe ejecutivo de ESPADAFOR LLOBERA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 22
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 29
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE ESPADAFOR LLOBERA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARNATA POWER SL | Administrador Unico | 30/07/2021 | |
ESPADAFOR HERMANOS SL | Administrador Unico | 02/06/2020 | |
NACIMIENTO DEL DAURO PROMOCIONES SL | Administrador Unico | 02/06/2020 | |
LIAL DRINKS SL | Administrador Unico | 02/06/2020 | |
PARQUE METROPOLITANO SOLAR SIETE SL | Administrador Unico | 02/06/2020 | |
PARQUE METROPOLITANO SOLAR DIECISIETE SL | Administrador Unico | 02/06/2020 | |
PARQUE METROPOLITANO SOLAR TREINTA Y CINCO SL | Administrador Unico | 02/06/2020 | |
PARQUE METROPOLITANO SOLAR TREINTA Y SEIS SL | Administrador Unico | 02/06/2020 | |
ESPADAFOR CAPITAL SL | Administrador Unico | 02/06/2020 | |
INDUSTRIAS ESPADAFOR SA | Administrador Unico | 29/05/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ESPADAFOR LLOBERA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPADAFOR LLOBERA JOSE
Empresa: INVERSIONES BIOSANITARIAS XXV SL
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1244 , F 205, S 8, H GR 31588, I/A 5 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-18
Administrador Unico
- Espadafor Llobera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1727 , F 116, S 8, H GR 44950, I/A 11 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-18
Empresa: GARNATA POWER SL
Administrador Unico
- Espadafor Llobera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1770 , F 165, S 8, H GR 56272, I/A 1 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-18
Empresa: LICORES ALMENDRALEJO SL
Liquidador
- Espadafor Llobera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1727 , F 91, S 8, H GR 37845, I/A 9 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-18
Empresa: LICORES ALMENDRALEJO SL
Administrador Unico
- Espadafor Llobera Jose
Liquidador
- Espadafor Llobera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1727 , F 91, S 8, H GR 37845, I/A 9 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-18
Empresa: ESPADAFOR CAPITAL SL
Administrador Unico
- Espadafor Llobera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1690 , F 107, S 8, H GR 52971, I/A 3 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-109-18
Administrador Unico
- Espadafor Llobera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 36, S 8, H GR 44950, I/A 8 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-109-18
Empresa: ESPADAFOR ALIMENTACION SL
Administrador Unico
- Espadafor Llobera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1600 , F 132, S 8, H GR 48729, I/A 5 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-109-18
Administrador Unico
- Espadafor Llobera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1282 , F 216, S 8, H GR 33504, I/A 8 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-109-18
Administrador Unico
- Espadafor Llobera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1282 , F 212, S 8, H GR 33502, I/A 8 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-109-18
VER MAS ACTOS
Información de ESPADAFOR LLOBERA JOSE
Mostramos los datos de ESPADAFOR LLOBERA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPADAFOR LLOBERA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos