ESPADA MARTINEZ MARCOS
Informe ejecutivo de ESPADA MARTINEZ MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESPADA MARTINEZ MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEKAI CORPORATE TRAVEL SL | Apoderado Solidario | 22/06/2022 | |
AVORIS RETAIL DIVISION SL | Apoderado Solidario | 29/03/2022 | |
SEKAI CORPORATE TRAVEL SL | Apoderado Solidario | 23/03/2022 | |
AVORIS RETAIL DIVISION SL | Apoderado Solidario | 08/05/2019 | |
AVORIS RETAIL DIVISION SL | Apoderado Solidario | 08/06/2018 | |
AVORIS RETAIL DIVISION SL | Apoderado Solidario | 02/11/2016 |
VINCULACIONES DE ESPADA MARTINEZ MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPADA MARTINEZ MARCOS
Empresa: SEKAI CORPORATE TRAVEL SL
Apoderado Solidario
- Espada Martinez Marcos
- Garcia Diez Joxe Iñaki
- Moreno Tebar Carlos Carmelo
- Rodriguez Garcia Portillo Ruth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2940 , F 100, S 8, H PM 79779, I/A 31 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-07
Empresa: AVORIS RETAIL DIVISION SL
Apoderado Solidario
- Espada Martinez Marcos
- Moreno Tebar Carlos Carmelo
- Rodriguez Garcia Portillo Ruth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2925 , F 115, S 8, H PM 5131, I/A 238 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-07
Empresa: SEKAI CORPORATE TRAVEL SL
Apoderado Solidario
- Espada Martinez Marcos
- Garcia Diez Joxe Iñaki
- Moreno Tebar Carlos Carmelo
- Rodriguez Garcia Portillo Ruth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 13, S 8, H PM 79779, I/A 27 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-07
Empresa: AVORIS RETAIL DIVISION SL
Apoderado Solidario
- Espada Martinez Marcos
- Medina Benedi Victor
- Rodriguez Garcia Portillo Ruth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2805 , F 135, S 8, H PM 5131, I/A 206 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-07
Empresa: AVORIS RETAIL DIVISION SL
Apoderado Solidario
- Espada Martinez Marcos
- Laviga Menal Jorge
- Martin Martin Angel
- Medina Benedi Victor
- Moreno Tebar Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2677 , F 57, S 8, H PM 5131, I/A 194 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-07
Empresa: VIAJES BARCELO SL
Apoderado Solidario
- Espada Martinez Marcos
- Laviga Menal Jorge
- Martin Martin Angel
- Moreno Tebar Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2677 , F 55, S 8, H PM 5131, I/A 186 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-07
Información de ESPADA MARTINEZ MARCOS
Mostramos los datos de ESPADA MARTINEZ MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPADA MARTINEZ MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos