ESMILAIRE HERVE
Informe ejecutivo de ESMILAIRE HERVE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESMILAIRE HERVE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IONMED ESTERILIZACION SA | Consejero | 13/05/2013 | 15/01/2015 |
IONMED ESTERILIZACION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/05/2011 | 15/01/2015 |
IONMED ESTERILIZACION SA | Apoderado Mancomunado | 23/05/2011 | 15/01/2015 |
IONMED ESTERILIZACION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/08/2010 | 23/05/2011 |
VINCULACIONES DE ESMILAIRE HERVE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESMILAIRE HERVE
Empresa: IONMED ESTERILIZACION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esmilaire Herve
- Gominet Michel
- Morales De Castro Miguel
Apoderado Mancomunado
- Esmilaire Herve
- Morales De Castro Miguel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 78, S 8, H CU 7886, I/A 15 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-16
Empresa: IONMED ESTERILIZACION SA
Consejero
- Esmilaire Herve
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 77, S 8, H CU 7886, I/A 14 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-16
Empresa: IONMED ESTERILIZACION SA
Consejero
- Esmilaire Herve
- Gominet Michel
- IONISOS SAS
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 29, S 8, H CU 7886, I/A 11 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-16
Empresa: IONMED ESTERILIZACION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esmilaire Herve
- Gominet Michel
- Morales De Castro Miguel
Apoderado Mancomunado
- Esmilaire Herve
- Morales De Castro Miguel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 24, S 8, H CU 7886, I/A 9 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-16
Empresa: IONMED ESTERILIZACION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esmilaire Herve
- Gominet Michel
- Morales De Castro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 24, S 8, H CU 7886, I/A 9 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-16
Empresa: IONMED ESTERILIZACION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esmilaire Herve
- Gominet Michel
- Morales De Castro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 50, S 8, H CU 7886, I/A 7 (27/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-16
Información de ESMILAIRE HERVE
Mostramos los datos de ESMILAIRE HERVE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESMILAIRE HERVE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos