ESKENAZI STOREY MATIAS
Informe ejecutivo de ESKENAZI STOREY MATIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ESKENAZI STOREY MATIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PETERSEN INVERSIONES SPAIN SA | Apoderado | 23/12/2009 |
VINCULACIONES DE ESKENAZI STOREY MATIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESKENAZI STOREY MATIAS
Consejero Delegado Solidario
- Eskenazi Sebastian
- Eskenazi Storey Matias
Consejero
- Dacomo Mauro Renato Jose
- Eskenazi Enrique
- Eskenazi Sebastian
- Eskenazi Storey Matias
- Moran Ignacio Cruz
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Eskenazi Storey Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28606 , F 188, S 8, H M 515100, I/A 8 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-28
Empresa: PETERSEN INVERSIONES SPAIN SA
Consejero Delegado Solidario
- Eskenazi Sebastian
- Eskenazi Storey Matias
Consejero
- Canepa Claudio
- Dacomo Mauro Renato Jose
- Eskenazi Enrique
- Eskenazi Sebastian
- Eskenazi Storey Matias
- Moran Ignacio Cruz
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Eskenazi Storey Matias
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27259 , F 120, S 8, H M 491121, I/A 6 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
Empresa: PETERSEN ENERGIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Eskenazi Sebastian
- Eskenazi Storey Matias
Consejero
- Cruz Moran Ignacio
- Dacomo Mauro Renato Jose
- Eskenazi Enrique
- Eskenazi Sebastian
- Eskenazi Storey Matias
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Eskenazi Storey Matias
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25163 , F 29, S 8, H M 442504, I/A 15 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-28
Empresa: PETERSEN ENERGIA INVERSORA SA
Consejero Delegado Solidario
- Eskenazi Storey Matias
- Ezquenazi Sebastian
Consejero
- Cruz Moran Ignacio
- Dacomo Mauro Renato Jose
- Eskenazi Enrique
- Eskenazi Storey Matias
- Ezquenazi Sebastian
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Eskenazi Storey Matias
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25433 , F 178, S 8, H M 458196, I/A 11 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-28
Empresa: CAMPE INVERSIONES 2011 SA
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
- Eskenazi Sebastian
- Eskenazi Storey Matias
Consejero
- Dacomo Mauro Renato Jose
- Eskenazi Enrique
- Eskenazi Sebastian
- Eskenazi Storey Matias
- Moran Ignacio Cruz
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Eskenazi Storey Matias
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28606 , F 182, S 8, H M 515100, I/A 4 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-28
Empresa: PETERSEN INVERSIONES SPAIN SA
Apoderado
- Canepa Claudio Adolfo
- Dacomo Mauro Renato Jose
- Eskenazi Enrique
- Eskenazi Sebastian
- Eskenazi Storey Matias
- Moran Ignacio Cruz
Consejero Delegado Solidario
- Eskenazi Sebastian
- Eskenazi Storey Matias
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Eskenazi Storey Matias
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27259 , F 115, S 8, H M 491121, I/A 2 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-28
Empresa: PETERSEN INVERSIONES SPAIN SA
Auditor
Consejero
- Canepa Claudio
- Dacomo Mauro Renato Jose
- Eskenazi Enrique
- Eskenazi Sebastian
- Eskenazi Storey Matias
- Moran Ignacio Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27259 , F 113, S 8, H M 491121, I/A 1 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-28
Información de ESKENAZI STOREY MATIAS
Mostramos los datos de ESKENAZI STOREY MATIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESKENAZI STOREY MATIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos