ESKENAZI NORIEGA JAN RAFAEL
Informe ejecutivo de ESKENAZI NORIEGA JAN RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESKENAZI NORIEGA JAN RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QOSQOCABIN SL | Administrador Unico | 26/10/2023 | |
CASAS GALAPAGAR SL | Socio Unico | 29/08/2014 | |
CASAS GALAPAGAR SL | Administrador Unico | 29/08/2014 | |
PROYECTOS LOW COST MADRID SL | Socio Unico | 17/01/2014 | |
PROYECTOS LOW COST MADRID SL | Administrador Unico | 17/01/2014 | |
ESKENAZI SRL | Administrador Unico | 10/11/2009 |
VINCULACIONES DE ESKENAZI NORIEGA JAN RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESKENAZI NORIEGA JAN RAFAEL
Empresa: QOSQOCABIN SL
Administrador Unico
- Eskenazi Noriega Jan Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45825 , F 163, S 8, H M 805402, I/A 1 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-28
Empresa: CASAS GALAPAGAR SL
Administrador Unico
- Eskenazi Noriega Jan Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16960 , F 114, S 8, H M 290160, I/A 6 (29/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-28
Empresa: CASAS GALAPAGAR SL
Socio Único
- Eskenazi Noriega Jan Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16960 , F 114, S 8, H M 290160, I/A 6 (29/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-28
Empresa: PICNIC GOURMET SL
Administrador Solidario
- Eskenazi Noriega Jan Rafael
- Gumucio Eguiguren Pablo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28533 , F 149, S 8, H M 513675, I/A 2 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-28
Empresa: PROYECTOS LOW COST MADRID SL
Administrador Unico
- Eskenazi Noriega Jan Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31823 , F 90, S 8, H M 572671, I/A 1 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
Empresa: PROYECTOS LOW COST MADRID SL
Socio Único
- Eskenazi Noriega Jan Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31823 , F 90, S 8, H M 572671, I/A 1 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
Empresa: CASAS GALAPAGAR SL
Administrador Solidario
- Eskenazi Noriega Jan Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16960 , F 114, S 8, H M 290160, I/A 5 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-28
Administrador Solidario
- Eskenazi Noriega Jan Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26889 , F 43, S 8, H M 484574, I/A 2 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-28
Empresa: PICNIC GOURMET SL
Administrador Solidario
- Eskenazi Noriega Jan Rafael
- Gumucio Eguiguren Pablo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28533 , F 148, S 8, H M 513675, I/A 1 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-28
Empresa: ESKENAZI SRL
Administrador Unico
- Eskenazi Noriega Jan Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27160 , F 20, S 8, H M 489300, I/A 1 (10/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-28
VER MAS ACTOS
Información de ESKENAZI NORIEGA JAN RAFAEL
Mostramos los datos de ESKENAZI NORIEGA JAN RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESKENAZI NORIEGA JAN RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos