ESGUEVA PALLARES ROSANA
Informe ejecutivo de ESGUEVA PALLARES ROSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESGUEVA PALLARES ROSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEDRESMAP PROMOCIONES SL | Apoderado Solidario | 25/01/2021 |
VINCULACIONES DE ESGUEVA PALLARES ROSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESGUEVA PALLARES ROSANA
Empresa: PEDRESMAP PROMOCIONES SL
Apoderado Solidario
- Esgueva Pallares Rosana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44894 , F 15, S 8, H B 470616, I/A 4 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-08
Empresa: PEDRESMAP PROMOCIONES SL
Administrador Unico
- Esgueva Pallares Rosana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44894 , F 14, S 8, H B 470616, I/A 3 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-08
Empresa: PEDRESMAP PROMOCIONES SL
Administrador Unico
- Esgueva Pallares Rosana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44894 , F 13, S 8, H B 470616, I/A 2 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-08
Empresa: PEDRESMAP PROMOCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Esgueva Pallares Rosana
- Rodriguez San Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44894 , F 13, S 8, H B 470616, I/A 2 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-08
Empresa: PEDRESMAP PROMOCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Esgueva Pallares Rosana
- Rodriguez San Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99999 , F 11, S 8, H B 470616, I/A 1 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-08
Información de ESGUEVA PALLARES ROSANA
Mostramos los datos de ESGUEVA PALLARES ROSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESGUEVA PALLARES ROSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos