ESCUER CUESTA VERONICA
Informe ejecutivo de ESCUER CUESTA VERONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ESCUER CUESTA VERONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTISAN COOKIE COMPANY SL | Administrador Unico | 21/07/2022 | |
THE ROOFTOP 2020 SL | Administrador Unico | 17/02/2020 | |
THE COOKERS EVENTOS GASTRONOMICOS SL | Administrador Unico | 09/12/2009 |
VINCULACIONES DE ESCUER CUESTA VERONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUER CUESTA VERONICA
Liquidador
- Escuer Cuesta Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41437 , F 96, S 8, H B 384944, I/A 11 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-08
Administrador Unico
- Escuer Cuesta Veronica
Liquidador
- Escuer Cuesta Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41437 , F 96, S 8, H B 384944, I/A 11 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-08
Empresa: THE CHESTER VINTAGE RENT SL
Liquidador
- Escuer Cuesta Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45484 , F 172, S 8, H B 489393, I/A 3 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-08
Empresa: THE CHESTER VINTAGE RENT SL
Administrador Unico
- Escuer Cuesta Veronica
Liquidador
- Escuer Cuesta Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45484 , F 172, S 8, H B 489393, I/A 3 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-08
Empresa: THE LIFE COLLECTION SL
Liquidador
- Escuer Cuesta Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38821 , F 212, S 8, H B 336884, I/A 10 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-08
Empresa: THE LIFE COLLECTION SL
Administrador Unico
- Escuer Cuesta Veronica
Liquidador
- Escuer Cuesta Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38821 , F 212, S 8, H B 336884, I/A 10 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-08
Empresa: ARTISAN COOKIE COMPANY SL
Administrador Unico
- Escuer Cuesta Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47326 , F 210, S 8, H B 548605, I/A 5 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
Administrador Unico
- Escuer Cuesta Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46813 , F 192, S 8, H B 472302, I/A 7 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-08
Empresa: THE ROOFTOP 2020 SL
Administrador Unico
- Escuer Cuesta Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47247 , F 33, S 8, H B 545987, I/A 1 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-08
Administrador Unico
- Escuer Cuesta Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46813 , F 191, S 8, H B 472302, I/A 5 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-08
VER MAS ACTOS
Información de ESCUER CUESTA VERONICA
Mostramos los datos de ESCUER CUESTA VERONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUER CUESTA VERONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos