ESCUDERO ZARRAGA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de ESCUDERO ZARRAGA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESCUDERO ZARRAGA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APRENDI PROJECTS SL | Administrador Solidario | 27/06/2016 | |
ROELOWEN SL | Apoderado | 26/05/2016 |
VINCULACIONES DE ESCUDERO ZARRAGA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDERO ZARRAGA FRANCISCO JAVIER
Empresa: NEW PARADISE BEACH HOTEL ESTEPONA SL
Apoderado
- Escudero Zarraga Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5939 , F 201, S 8, H BI 75427, I/A 3 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-48
Empresa: NEW PARADISE BEACH HOTEL ESTEPONA SL
Apoderado
- Escudero Zarraga Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5939 , F 199, S 8, H BI 75427, I/A 2 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-48
Empresa: APRENDI PROJECTS SL
Administrador Solidario
- Escudero Zarraga Francisco Javier
- Prieto Oteo Saturnino
- Vermeulen Roeland Philip Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5629 , F 102, S 8, H BI 68313, I/A 1 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-48
Empresa: ROELOWEN SL
Apoderado
- Escudero Zarraga Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618 , F 166, S 8, H BI 68098, I/A 2 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-48
Información de ESCUDERO ZARRAGA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de ESCUDERO ZARRAGA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDERO ZARRAGA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos