ESCUDERO SANCHEZ ANDREA
Informe ejecutivo de ESCUDERO SANCHEZ ANDREA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESCUDERO SANCHEZ ANDREA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RODECUES ONCE SA | Apoderado Solidario | 24/10/2016 | |
DIMA VIDA SL | Administrador Unico | 17/08/2016 | |
PROMESPUMA SL | Administrador Unico | 19/05/2016 |
VINCULACIONES DE ESCUDERO SANCHEZ ANDREA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDERO SANCHEZ ANDREA
Empresa: RODECUES ONCE SA
Administrador Mancomunado
- Escudero Sanchez Andrea
- Lorente Gabarron Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 167, S 8, H GR 5810, I/A 11 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-18
Empresa: RODECUES ONCE SA
Administrador Mancomunado
- Escudero Sanchez Andrea
- Lorente Gabarron Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 167, S 8, H GR 5810, I/A 9 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-18
Empresa: FAMA FUTURO SL
Administrador Unico
- Escudero Sanchez Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1588 , F 14, S 8, H GR 48275, I/A 3 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-18
Empresa: RODECUES ONCE SA
Apoderado Solidario
- Escudero Puga Maria Dolores
- Escudero Sanchez Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 574 , F 95, S 8, H GR 5810, I/A 8 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-18
Empresa: DIMA VIDA SL
Administrador Unico
- Escudero Sanchez Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1602 , F 143, S 8, H GR 48843, I/A 1 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-18
Empresa: PROMESPUMA SL
Administrador Unico
- Escudero Sanchez Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1593 , F 174, S 8, H GR 48364, I/A 1 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-18
Empresa: FAMA FUTURO SL
Administrador Unico
- Escudero Sanchez Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1588 , F 13, S 8, H GR 48275, I/A 1 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-63-18
Información de ESCUDERO SANCHEZ ANDREA
Mostramos los datos de ESCUDERO SANCHEZ ANDREA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDERO SANCHEZ ANDREA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos