ESCUDERO RUIZ DE LACANAL BEATRIZ
Informe ejecutivo de ESCUDERO RUIZ DE LACANAL BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESCUDERO RUIZ DE LACANAL BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES ESCUDERO RUIZ SL | Secretario | 20/11/2017 | |
INVERSIONES ESCUDERO RUIZ SL | Consejero Delegado | 20/11/2017 | |
INVERSIONES ESCUDERO RUIZ SL | Consejero | 20/11/2017 |
VINCULACIONES DE ESCUDERO RUIZ DE LACANAL BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDERO RUIZ DE LACANAL BEATRIZ
Empresa: INVERSIONES ESCUDERO RUIZ SL
Consejero Delegado
- Escudero Ruiz De Lacanal Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3171, L 2084, F 184, S 8, H MA 59463, I/A 9 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-29
Empresa: INVERSIONES ESCUDERO RUIZ SL
Consejero Delegado
- Escudero Ruiz De Lacanal Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3171, L 2084, F 184, S 8, H MA 59463, I/A 8 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-29
Empresa: INVERSIONES ESCUDERO RUIZ SL
Consejero Delegado
- Escudero Ruiz De Lacanal Beatriz
Consejero
- Escudero Ruiz De Lacanal Beatriz
- Escudero Ruiz De Lacanal Esperanza
- Escudero Ruiz De Lacanal Lourdes
Presidente
Secretario
- Escudero Ruiz De Lacanal Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3171, L 2084, F 184, S 8, H MA 59463, I/A 7 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-29
Empresa: INVERSIONES ESCUDERO RUIZ SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Escudero Ruiz De Lacanal Beatriz
- Escudero Ruiz De Lacanal Esperanza
- Escudero Ruiz De Lacanal Lourdes
Consejero
- Escudero Rodriguez Juan Andres
- Escudero Ruiz De Lacanal Beatriz
- Escudero Ruiz De Lacanal Esperanza
- Escudero Ruiz De Lacanal Lourdes
- Ruiz De Lacanal Ocaña Esperanza
Presidente
Secretario
- Escudero Ruiz De Lacanal Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3171, L 2084, F 184, S 8, H MA 59463, I/A 7 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-29
Empresa: INVERSIONES ESCUDERO RUIZ SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Escudero Ruiz De Lacanal Beatriz
- Escudero Ruiz De Lacanal Esperanza
- Escudero Ruiz De Lacanal Lourdes
Consejero
- Escudero Rodriguez Juan Andres
- Escudero Ruiz De Lacanal Beatriz
- Escudero Ruiz De Lacanal Esperanza
- Escudero Ruiz De Lacanal Lourdes
- Ruiz De Lacanal Ocaña Esperanza
Presidente
Secretario
- Escudero Ruiz De Lacanal Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3171, L 2084, F 182, S 8, H MA 59463, I/A 4 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-29
Información de ESCUDERO RUIZ DE LACANAL BEATRIZ
Mostramos los datos de ESCUDERO RUIZ DE LACANAL BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDERO RUIZ DE LACANAL BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos