ESCUDERO RODELAS INDALECI
Informe ejecutivo de ESCUDERO RODELAS INDALECI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESCUDERO RODELAS INDALECI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KYRYA COLLECTION SA | Administrador Unico | 18/10/2023 | |
BUJIOL SL | Administrador Unico | 16/12/2022 | |
CROWE INVERSIONES SL | Consejero | 11/03/2021 | |
SAKYDU SL | Apoderado | 10/11/2017 | |
CROWE INVERSIONES SL | Apoderado | 28/09/2016 | |
TU & BANY SL | Administrador Unico | 24/02/2016 | |
SOLID SURFACE INDUSTRIES SL | Administrador Unico | 23/12/2011 |
VINCULACIONES DE ESCUDERO RODELAS INDALECI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDERO RODELAS INDALECI
Empresa: KYRYA COLLECTION SA
Administrador Unico
- Escudero Rodelas Indaleci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40681 , F 6, S 8, H B 371585, I/A 7 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-08
Empresa: KYRYA COLLECTION SA
Administrador Unico
- Escudero Rodelas Indaleci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40681 , F 6, S 8, H B 371585, I/A 7 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-08
Empresa: BUJIOL SL
Administrador Unico
- Escudero Rodelas Indaleci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3742 , F 79, S 8, H Z 49308, I/A 9 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-50
Empresa: CROWE INVERSIONES SL
Consejero
- Bolao Pereperez Luis
- Escudero Rodelas Indaleci
- Zubiaur Del Hierro Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28478 , F 7, S 8, H M 512697, I/A 8 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-28
Empresa: MUNTATGES INSIX SL
Administrador Unico
- Escudero Rodelas Indaleci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46175 , F 95, S 8, H B 511912, I/A 2 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-08
Empresa: KYRYA COLLECTION SA
Administrador Unico
- Escudero Rodelas Indaleci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40681 , F 6, S 8, H B 371585, I/A 6 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-08
Empresa: KYRYA COLLECTION SA
Administrador Unico
- Escudero Rodelas Indaleci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40681 , F 6, S 8, H B 371585, I/A 6 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-08
Empresa: MUNTATGES INSIX SL
Administrador Unico
- Escudero Rodelas Indaleci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46175 , F 95, S 8, H B 511912, I/A 1 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-08
Empresa: SAKYDU SL
Apoderado
- Escudero Rodelas Indaleci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4286 , F 100, S 8, H Z 62817, I/A 2 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-50
Empresa: CROWE INVERSIONES SL
Apoderado
- Escudero Rodelas Indaleci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28478 , F 3, S 8, H M 512697, I/A 3 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-28
VER MAS ACTOS
Información de ESCUDERO RODELAS INDALECI
Mostramos los datos de ESCUDERO RODELAS INDALECI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDERO RODELAS INDALECI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos