ESCUDERO RAMOS JULIA
Informe ejecutivo de ESCUDERO RAMOS JULIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESCUDERO RAMOS JULIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TURICASA REAL ESTATE SL | Socio Unico | 09/10/2019 | |
TURICASA REAL ESTATE SL | Administrador Unico | 09/10/2019 |
VINCULACIONES DE ESCUDERO RAMOS JULIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDERO RAMOS JULIA
Empresa: GESTION Y HOSTELERIA TURICAZA SL
Administrador Unico
- Escudero Ramos Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4253 , F 111, S 8, H SE 64371, I/A 4 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-41
Empresa: TURICASA REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Escudero Ramos Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6777 , F 213, S 8, H SE123329, I/A 1 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-41
Empresa: TURICASA REAL ESTATE SL
Socio Único
- Escudero Ramos Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6777 , F 213, S 8, H SE123329, I/A 1 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-41
Empresa: GESTION Y HOSTELERIA TURICAZA SL
Administrador Unico
- Escudero Ramos Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4253 , F 111, S 8, H SE 64371, I/A 3 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-41
Información de ESCUDERO RAMOS JULIA
Mostramos los datos de ESCUDERO RAMOS JULIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDERO RAMOS JULIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos