ESCUDERO PRIOR MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de ESCUDERO PRIOR MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESCUDERO PRIOR MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROFEST-TIME SL | Administrador Unico | 09/12/2016 | |
PROMOCIONES REGALO EMPRESA HAIZEA SL | Administrador Unico | 10/08/2016 | |
ESCUDIBAR SL | Administrador Unico | 10/08/2016 |
VINCULACIONES DE ESCUDERO PRIOR MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDERO PRIOR MIGUEL ANGEL
Empresa: BORDADOS GIPUZKOA SL
Administrador Mancomunado
- Escudero Prior Miguel Angel
- Velez Garcia Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2863 , F 111, S 8, H SS 41018, I/A 2 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-20
Empresa: BORDADOS GIPUZKOA SL
Administrador Mancomunado
- Escudero Prior Miguel Angel
- Velez Garcia Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2863 , F 109, S 8, H SS 41018, I/A 1 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-20
Empresa: EUROFEST-TIME SL
Administrador Unico
- Escudero Prior Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1884 , F 88, S 8, H SS 18830, I/A 4 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-20
Empresa: EUROFEST-TIME SL
Administrador Solidario
- Escudero Prior Miguel Angel
- Rodriguez Suñol Silvana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1884 , F 88, S 8, H SS 18830, I/A 4 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-20
Empresa: ESCUDIBAR SL
Administrador Unico
- Escudero Prior Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2760 , F 160, S 8, H SS 38727, I/A 1 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-20
Empresa: PROMOCIONES REGALO EMPRESA HAIZEA SL
Administrador Unico
- Escudero Prior Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2760 , F 151, S 8, H SS 38725, I/A 1 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-20
Empresa: PROMOCIONES REGALO EMPRESA HAIZEA SL
Administrador Unico
- Escudero Prior Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1179 , F 203, S 8, H SS 3603, I/A 8 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-20
Información de ESCUDERO PRIOR MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de ESCUDERO PRIOR MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDERO PRIOR MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos