ESCUDERO PEREZ PEDRO ALEJANDRINO
Informe ejecutivo de ESCUDERO PEREZ PEDRO ALEJANDRINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESCUDERO PEREZ PEDRO ALEJANDRINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUX SL | Presidente | 24/04/2017 | |
SUX SL | Consejero | 24/04/2017 | |
XORICOMER SL | Presidente | 27/09/2011 | |
XORICOMER SL | Consejero | 27/09/2011 |
VINCULACIONES DE ESCUDERO PEREZ PEDRO ALEJANDRINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDERO PEREZ PEDRO ALEJANDRINO
Empresa: SUX SL
Consejero
- De La Puerta Olabarria Guillermo Ignacio
- Echevarria Sanchez Del Pozo Rafael
- Escudero Perez Pedro Alejandrino
- Olabarria Delclaux Juan Luis
Presidente
- Escudero Perez Pedro Alejandrino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2360 , F 177, S 8, H PM 11169, I/A 25 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-07
Empresa: XORICOMER SA
Consejero
- De La Puerta Olabarria Guillermo Ignacio
- Echevarria Sanchez Del Pozo Rafael
- Escudero Perez Pedro Alejandrino
- Olabarria Delclaux Juan Luis
Presidente
- Escudero Perez Pedro Alejandrino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2669 , F 12, S 8, H PM 11369, I/A 6 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-07
Empresa: MONTANER DE SUELO Y EDIFICACIONES SL
Consejero
- De La Puerta Olabarria Guillermo Ignacio
- Echevarria Sanchez Del Pozo Rafael
- Escudero Perez Pedro Alejandrino
- Olabarria Delclaux Juan Luis
Liquidador
Presidente
- Escudero Perez Pedro Alejandrino
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2445 , F 157, S 8, H PM 56805, I/A 12 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-07
Empresa: SUX SL
Consejero
- De La Puerta Olabarria Guillermo Ignacio
- Echevarria Sanchez Del Pozo Rafael
- Escudero Perez Pedro Alejandrino
- Olabarria Delclaux Juan Luis
Presidente
- Escudero Perez Pedro Alejandrino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2360 , F 177, S 8, H PM 11169, I/A 24 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-07
Empresa: SUX SL
Consejero
- De La Puerta Olabarria Guillermo Ignacio
- Echevarria Sanchez Del Pozo Rafael
- Escudero Perez Pedro Alejandrino
- Olabarria Delclaux Juan Luis
Presidente
- Escudero Perez Pedro Alejandrino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2360 , F 177, S 8, H PM 11169, I/A 24 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-07
Empresa: SUX SL
Consejero
- De La Puerta Olabarria Guillermo Ignacio
- Echevarria Sanchez Del Pozo Rafael
- Escudero Perez Pedro Alejandrino
- Olabarria Delclaux Juan Luis
Presidente
- Escudero Perez Pedro Alejandrino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2360 , F 176, S 8, H PM 11169, I/A 21 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-07
Empresa: XORICOMER SA
Consejero
- De La Puerta Olabarria Guillermo Ignacio
- Echevarria Sanchez Del Pozo Rafael
- Escudero Perez Pedro Alejandrino
- Olabarria Delclaux Juan Luis
Presidente
- Escudero Perez Pedro Alejandrino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12 , F 46, S 8, H IM 560, I/A 7 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-07
Empresa: MONTANER DE SUELO Y EDIFICACIONES SL
Consejero
- De La Puerta Olabarria Guillermo Ignacio
- Echevarria Sanchez Del Pozo Rafael
- Escudero Perez Pedro Alejandrino
- Olabarria Delclaux Juan Luis
Presidente
- Escudero Perez Pedro Alejandrino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2248 , F 212, S 8, H PM 56805, I/A 6 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-07
Empresa: ROQUEVA SL
Administrador Unico
- Escudero Perez Pedro Alejandrino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35 , F 108, S 8, H IM 1825, I/A 5 (09/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-14-07
Información de ESCUDERO PEREZ PEDRO ALEJANDRINO
Mostramos los datos de ESCUDERO PEREZ PEDRO ALEJANDRINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDERO PEREZ PEDRO ALEJANDRINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos