ESCUDERO MARTINEZ MERCEDES
Informe ejecutivo de ESCUDERO MARTINEZ MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESCUDERO MARTINEZ MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERFINASA SL | Presidente | 28/09/2020 | |
PERFINASA SL | Consejero Delegado | 28/09/2020 | |
PERFINASA SL | Consejero | 28/09/2020 | |
PERFILES NAVARRA SL | Administrador Solidario | 26/02/2019 | |
PERFILES NAVARRA SL | Apoderado | 21/05/2015 |
VINCULACIONES DE ESCUDERO MARTINEZ MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDERO MARTINEZ MERCEDES
Empresa: PERFINASA SL
Consejero Delegado
- Escudero Martinez Mercedes
- Heras Echapare Jose Maria
Consejero
- Escudero Martinez Mercedes
- Escudero Miguel Emilio
- Heras Echapare Jose Maria
- Heras Martinez De Pinillos Jose Maria
Presidente
- Escudero Martinez Mercedes
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 454 , F 68, S 8, H NA 9838, I/A 6 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-31
Empresa: PERFILES NAVARRA SL
Administrador Solidario
- Escudero Martinez Mercedes
- Heras Echapare Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286 , F 34, S 8, H NA 6204, I/A 33 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-31
Empresa: GESTION DE PERFILES SL
Administrador Solidario
- Escudero Martinez Mercedes
- Heras Echapare Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1362 , F 215, S 8, H NA 27099, I/A 6 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-31
Empresa: PERFILES NAVARRA SL
Apoderado
- Escudero Martinez Mercedes
- Heras Echepare Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286 , F 33, S 8, H NA 6204, I/A 29 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-31
Información de ESCUDERO MARTINEZ MERCEDES
Mostramos los datos de ESCUDERO MARTINEZ MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDERO MARTINEZ MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos