ESCUDERO LEMUS MARIA
Informe ejecutivo de ESCUDERO LEMUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE ESCUDERO LEMUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDERO LEMUS MARIA
Empresa: MOSTAZA INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Carrallo De La Fuente Miguel Angel
- Escudero Lemus Maria
- Fuentes Calzado Alberto
- Lopez Garcia Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22782 , F 177, S 8, H M 407747, I/A 2 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-28
Empresa: KLENDAR LIFE SA
Apoderado
- Escudero Lemus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29295 , F 108, S 8, H M 527315, I/A 5 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-28
Empresa: MOSTAZA PROPERTIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12393 , F 150, S 8, H M 196999, I/A 4 (05/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-28
Empresa: BIOINVESTMENT SL
Liquidador
- Escudero Lemus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13686 , F 90, S 8, H M 223055, I/A 3 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-28
Empresa: BIOINVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Carrallo De La Fuente Miguel Angel
- Escudero Lemus Maria
Liquidador
- Escudero Lemus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13686 , F 90, S 8, H M 223055, I/A 3 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-28
Información de ESCUDERO LEMUS MARIA
Mostramos los datos de ESCUDERO LEMUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDERO LEMUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos