ESCUDERO LAFONT DOMINGO
Informe ejecutivo de ESCUDERO LAFONT DOMINGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESCUDERO LAFONT DOMINGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPERTIA CONSTRUCCION E INGENIERIA SL | Socio Unico | 11/08/2022 | |
EXPERTIA CONSTRUCCION E INGENIERIA SL | Administrador Unico | 11/08/2022 | |
ADVENTIA INGENIERIA SL | Administrador Unico | 22/04/2009 |
VINCULACIONES DE ESCUDERO LAFONT DOMINGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDERO LAFONT DOMINGO
Empresa: ADVENIA INGENIERIA SL
Administrador Unico
- Escudero Lafont Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43791 , F 83, S 8, H M 772838, I/A 1 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-28
Empresa: ADVENIA INGENIERIA SL
Socio Único
- Escudero Lafont Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43791 , F 83, S 8, H M 772838, I/A 1 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-28
Empresa: HELCO INGENIEROS CONSULTORES SL
Liquidador Solidario
- Escudero Lafont Domingo
- Escudero Lafont Maria Eugenia
- Escudero Lafont Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 337 , F 64, S 8, H M 6686, I/A 2 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-28
Empresa: HELCO INGENIEROS CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Escudero Lafont Domingo
- Escudero Lafont Maria Eugenia
- Escudero Lafont Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 337 , F 64, S 8, H M 6686, I/A 2 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-28
Apoderado
- Arribas Tutasaus Carles
- Escudero Lafont Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22125 , F 211, S 8, H M 223599, I/A 19 (27/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-106-28
Empresa: IDP INGENIERIA Y PREVENCION SL
Administrador Unico
- Escudero Lafont Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26631 , F 83, S 8, H M 479949, I/A 1 (22/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-28
Información de ESCUDERO LAFONT DOMINGO
Mostramos los datos de ESCUDERO LAFONT DOMINGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDERO LAFONT DOMINGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos