ESCUDERO GARCIA MARINA
Informe ejecutivo de ESCUDERO GARCIA MARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESCUDERO GARCIA MARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOS NARANJOS DE MOJACAR SL | Socio Unico | 25/07/2014 | |
EL DESPERTADOR INFANTIL 2010 SL | Administrador Solidario | 28/05/2010 |
VINCULACIONES DE ESCUDERO GARCIA MARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDERO GARCIA MARINA
Empresa: LOS NARANJOS DE MOJACAR SL
Administrador Unico
- Escudero Garcia Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 43068, I/A 2 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-04
Empresa: LA CASONA DE MONTEHERMOSO SL
Administrador Unico
- Escudero Garcia Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22448 , F 161, S 8, H M 401084, I/A 2 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-28
Empresa: LOS NARANJOS DE MOJACAR SL
Administrador Unico
- Escudero Garcia Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 77, S 8, H AL 43068, I/A 1 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-04
Empresa: LOS NARANJOS DE MOJACAR SL
Socio Único
- Escudero Garcia Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 77, S 8, H AL 43068, I/A 1 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-04
Empresa: EL DESPERTADOR INFANTIL 2010 SLL
Administrador Solidario
- Escudero Garcia Almudena
- Escudero Garcia Marina
- Garcia Tomas Maria Adela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1380 , F 13, S 8, H VA 23193, I/A 1 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-47
Información de ESCUDERO GARCIA MARINA
Mostramos los datos de ESCUDERO GARCIA MARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDERO GARCIA MARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos