ESCUDERO DIEZ PATRICIA
Informe ejecutivo de ESCUDERO DIEZ PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESCUDERO DIEZ PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIODES SL | Administrador Solidario | 27/06/2023 | |
GAITANES BERGIDUM SL | Apoderado Mancomunado | 09/02/2023 | |
BIODES SL | Apoderado Solidario | 06/08/2021 | |
BIO3 ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 12/07/2021 | |
RINTER SL | Administrador Solidario | 17/06/2019 | |
RINTER CORONA SL | Administrador Solidario | 27/10/2015 | |
BIODES SL | Apoderado | 24/07/2012 |
VINCULACIONES DE ESCUDERO DIEZ PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDERO DIEZ PATRICIA
Empresa: BIODES SL
Administrador Mancomunado
- Escudero Diez Patricia
- Escudero Diez Pedro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41681 , F 81, S 8, H M 126133, I/A 19 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-28
Empresa: BIODES SL
Administrador Solidario
- Escudero Diez Patricia
- Escudero Diez Pedro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41681 , F 81, S 8, H M 126133, I/A 19 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-28
Empresa: RINTER CORONA SL
Administrador Solidario
- Escudero Diez Guillermo
- Escudero Diez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45393 , F 60, S 8, H M 230807, I/A 14 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-28
Empresa: RINTER SL
Administrador Solidario
- Escudero Diez Patricia
- Escudero Diez Pedro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34189 , F 33, S 8, H M 38853, I/A 19 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-28
Empresa: GAITANES BERGIDUM SL
Apoderado Mancomunado
- Escudero Diez Patricia
- Escudero Rubio Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 216, S 8, H LE 27836, I/A 2 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-24
Empresa: BIODES SL
Apoderado Solidario
- Escudero Diez Patricia
- Escudero Diez Pedro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41681 , F 80, S 8, H M 126133, I/A 18 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-28
Empresa: BIODES SL
Administrador Mancomunado
- Escudero Diez Patricia
- Escudero Diez Pedro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21802 , F 213, S 8, H M 126133, I/A 17 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-28
Empresa: BIODES SL
Administrador Unico
- Escudero Diez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21802 , F 213, S 8, H M 126133, I/A 17 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-28
Empresa: BIO3 ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Escudero Diez Guillermo
- Escudero Diez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41393 , F 203, S 8, H M 733592, I/A 4 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-28
Empresa: BIO3 ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Escudero Diez Guillermo
- Escudero Diez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41393 , F 203, S 8, H M 733592, I/A 3 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-28
VER MAS ACTOS
Información de ESCUDERO DIEZ PATRICIA
Mostramos los datos de ESCUDERO DIEZ PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDERO DIEZ PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos