ESCUDERO DE ZULOAGA MARIA ARANZAZU
Informe ejecutivo de ESCUDERO DE ZULOAGA MARIA ARANZAZU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ESCUDERO DE ZULOAGA MARIA ARANZAZU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIGITAL EYE SL | Administrador Unico | 05/09/2024 | |
PSP PROMOCIONES Y SERVICIOS PEDRALBES SA | Apoderado Solidario | 24/03/2021 | |
TRUDAT INVERSIONES SL | Liquidador | 10/11/2020 |
VINCULACIONES DE ESCUDERO DE ZULOAGA MARIA ARANZAZU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDERO DE ZULOAGA MARIA ARANZAZU
Empresa: DIGITAL EYE SL
Administrador Unico
- Escudero De Zuloaga Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 560509, I/A 2 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-08
Apoderado Solidario
- Escudero De Zuloaga Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9594 , F 157, S 8, H B 88394, I/A 14 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-08
Empresa: TRUDAT INVERSIONES SL
Liquidador
- Escudero De Zuloaga Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31726 , F 29, S 8, H B 199735, I/A 6 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-08
Empresa: TRUDAT INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Escudero De Zuloaga Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31726 , F 29, S 8, H B 199735, I/A 6 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-08
Empresa: EOLICAS ENERGETICAS ELJAS SL
Secretario No Consejero
- Escudero De Zuloaga Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 368 , F 140, S 8, H BA 17400, I/A 10 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-06
Empresa: UNION EOLICA MEDITERRANEA SL
Consejero
- Escudero De Zuloaga Maria Aranzazu
Secretario
- Escudero De Zuloaga Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42056 , F 91, S 8, H B 330130, I/A 11 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-08
Empresa: TRUDAT INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Escudero De Zuloaga Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31726 , F 28, S 8, H B 199735, I/A 4 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-08
Empresa: UNION EOLICA MEDITERRANEA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Antonio Paride De Masi
- Escudero De Zuloaga Maria Aranzazu
- Salvatore Giammusso
Presidente
Secretario
- Escudero De Zuloaga Maria Aranzazu
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38652 , F 15, S 8, H B 330130, I/A 7 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-08
Empresa: NEWATT ENERGY ADVISORS SL
Liquidador Mancomunado
- Escudero De Zuloaga Maria Aranzazu
- Salvatore Giammusso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39911 , F 85, S 8, H B 356486, I/A 2 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-08
Empresa: NEWATT ENERGY ADVISORS SL
Administrador Mancomunado
- Escudero De Zuloaga Maria Aranzazu
- Salvatore Giammusso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39911 , F 85, S 8, H B 356486, I/A 2 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-08
VER MAS ACTOS
Información de ESCUDERO DE ZULOAGA MARIA ARANZAZU
Mostramos los datos de ESCUDERO DE ZULOAGA MARIA ARANZAZU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDERO DE ZULOAGA MARIA ARANZAZU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos