ESCUDERO COSTA FRANCESC
Informe ejecutivo de ESCUDERO COSTA FRANCESC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESCUDERO COSTA FRANCESC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEVALIRIAN SL | Liquidador | 17/02/2021 | 17/02/2021 |
DEVALIRIAN SL | Administrador Unico | 16/01/2014 | 17/02/2021 |
UAUKID SL | Liquidador | 05/02/2015 | 05/02/2015 |
UAUKID SL | Administrador Unico | 05/06/2013 | 05/02/2015 |
VINCULACIONES DE ESCUDERO COSTA FRANCESC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDERO COSTA FRANCESC
Empresa: DEVALIRIAN SL
Liquidador
- Escudero Costa Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44098 , F 152, S 8, H B 446914, I/A 2 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-08
Empresa: DEVALIRIAN SL
Administrador Unico
- Escudero Costa Francesc
Liquidador
- Escudero Costa Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44098 , F 152, S 8, H B 446914, I/A 2 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-08
Empresa: UAUKID SL
Liquidador
- Escudero Costa Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43795 , F 103, S 8, H B 438592, I/A 2 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-08
Empresa: UAUKID SL
Administrador Unico
- Escudero Costa Francesc
Liquidador
- Escudero Costa Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43795 , F 103, S 8, H B 438592, I/A 2 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-08
Empresa: DEVALIRIAN SL
Administrador Unico
- Escudero Costa Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44098 , F 151, S 8, H B 446914, I/A 1 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08
Empresa: UAUKID SL
Administrador Unico
- Escudero Costa Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43795 , F 102, S 8, H B 438592, I/A 1 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-08
Información de ESCUDERO COSTA FRANCESC
Mostramos los datos de ESCUDERO COSTA FRANCESC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDERO COSTA FRANCESC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos