ESCUDERO CERVERA JOSE VICENTE
Informe ejecutivo de ESCUDERO CERVERA JOSE VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESCUDERO CERVERA JOSE VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCADONA SA | Apoderado Solidario | 09/02/2018 |
VINCULACIONES DE ESCUDERO CERVERA JOSE VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDERO CERVERA JOSE VICENTE
Empresa: MERCADONA SA
Apoderado
- Escudero Cervera Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9873, L 7155, F 213, S 8, H V 5581, I/A 262 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-46
Empresa: MERCADONA SA
Apoderado Solidario
- Alvarez Valcarce Angel Nike
- Escudero Cervera Jose Vicente
- Prieto Garcia Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9873, L 7155, F 212, S 8, H V 5581, I/A 260 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-46
Empresa: MERCADONA SA
Apoderado
- Escudero Cervera Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9873, L 7155, F 212, S 8, H V 5581, I/A 257 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-46
Información de ESCUDERO CERVERA JOSE VICENTE
Mostramos los datos de ESCUDERO CERVERA JOSE VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDERO CERVERA JOSE VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos