ESCUDERO CARBONERO JESUS
Informe ejecutivo de ESCUDERO CARBONERO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ESCUDERO CARBONERO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTELIGENCIA CON CABEZA SL | Administrador Unico | 20/08/2024 | |
JUBILADOS DIGITALES SL | Socio Unico | 16/07/2024 | |
JUBILADOS DIGITALES SL | Administrador Unico | 16/07/2024 | |
PROXECTOS MIOLO SL | Administrador Unico | 12/11/2015 | |
TATUM CONSULTING GROUP SA Y AFI SIGLO XXI SL UTE | Gerente Uni. | 06/03/2013 |
VINCULACIONES DE ESCUDERO CARBONERO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDERO CARBONERO JESUS
Empresa: INTELIGENCIA CON CABEZA SL
Administrador Unico
- Escudero Carbonero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 620547, I/A 1 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-08
Empresa: JUBILADOS DIGITALES SL
Administrador Unico
- Escudero Carbonero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828669, I/A 1 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-28
Empresa: JUBILADOS DIGITALES SL
Socio Único
- Escudero Carbonero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828669, I/A 1 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-28
Empresa: LOX TANK CONSULTING GROUP SA
Apoderado
- Escudero Carbonero Jesus
- Vazquez Guedan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18361 , F 199, S 8, H M 271923, I/A 54 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-72-28
Empresa: PROXECTOS MIOLO SL
Administrador Unico
- Escudero Carbonero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33907 , F 125, S 8, H M 610169, I/A 2 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-28
Empresa: CONSTRUCCIONES BASHAR TRES SL
Administrador Unico
- Escudero Carbonero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20211 , F 53, S 8, H M 357036, I/A 8 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-28
Gerente Uni.
- Escudero Carbonero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30597 , F 175, S 8, H M 550705, I/A 1 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-28
Empresa: CREADORES DE OCIO SL
Administrador Solidario
- Escudero Carbonero Jesus
- Olles Bolea Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 493, L 317, F 151, S 8, H HU 6964, I/A 3 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-22
Administrador Mancomunado
- Escudero Carbonero Jesus
- Lardies Alcaine Federico-lorenzo
- Martinez Martinez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 538 , F 95, S 8, H HU 8994, I/A 2 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-22
Información de ESCUDERO CARBONERO JESUS
Mostramos los datos de ESCUDERO CARBONERO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDERO CARBONERO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos